SANCHEZ MECA RUBEN
Informe ejecutivo de SANCHEZ MECA RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ MECA RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVITAINER SERVICIOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE AGRUPADOS SL | Apoderado Solidario | 11/01/2018 | 30/12/2019 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ MECA RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MECA RUBEN
Apoderado Solidario
- Sanchez Meca Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44252 , F 63, S 8, H B 451005, I/A 4 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-08
Apoderado Solidario
- Sanchez Meca Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44252 , F 62, S 8, H B 451005, I/A 3 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-08
Información de SANCHEZ MECA RUBEN
Mostramos los datos de SANCHEZ MECA RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MECA RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos