SANCHEZ MAYOR MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de SANCHEZ MAYOR MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ MAYOR MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANRENT HOTELERA SL | Administrador Mancomunado | 05/03/2024 | |
KPTW GROUP SL | Administrador Unico | 01/03/2024 | |
BIG SUR SL | Presidente | 29/01/2024 | |
BIG SUR SL | Consejero Delegado Mancomunado | 29/01/2024 | |
BIG SUR SL | Consejero | 29/01/2024 | |
SONNENLAND MASPALOMAS SA | Secretario | 11/01/2024 | |
SONNENLAND MASPALOMAS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 11/01/2024 | |
SONNENLAND MASPALOMAS SA | Consejero | 11/01/2024 | |
ARGUINEGUIN PARK SL | Secretario | 05/01/2024 | |
ARGUINEGUIN PARK SL | Consejero Delegado Mancomunado | 05/01/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANCHEZ MAYOR MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MAYOR MARIA CRISTINA
Empresa: CANRENT HOTELERA SL
Administrador Mancomunado
- Jubindo De Elizalde Maria Del Carmen
- Martinez-arroyo Sanchez Maria Gabriela
- Perez Saavedra Gregorio Juan
- Sanchez Mayor Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2343 , F 115, S 8, H GC 62341, I/A 1 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-35
Empresa: KPTW GROUP SL
Administrador Unico
- Sanchez Mayor Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2343 , F 66, S 8, H GC 62326, I/A 1 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-35
Empresa: BIG SUR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Jubindo Elizalde Maria Del Carmen
- Martinez-arroyo Sanchez Maria Gabriela
- Sanchez Mayor Maria Cristina
Consejero
- Jubindo Elizalde Maria Del Carmen
- Martinez-arroyo Sanchez Maria Gabriela
- Sanchez Mayor Maria Cristina
Presidente
- Sanchez Mayor Maria Cristina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 176, S 8, H GC 5968, I/A 13 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-35
Empresa: SONNENLAND MASPALOMAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Jubindo De Elizalde Maria Del Carmen
- Martinez-arroyo Sanchez Maria Gabriela
- Sanchez Mayor Maria Cristina
Consejero
- Jubindo De Elizalde Maria Del Carmen
- Martinez-arroyo Sanchez Maria Gabriela
- Sanchez Mayor Maria Cristina
Presidente
Secretario
- Sanchez Mayor Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2296 , F 123, S 8, H GC 5531, I/A 35 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-35
Empresa: ARGUINEGUIN PARK SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Jubindo Elizalde Maria Del Carmen
- Martinez-arroyo Sanchez Maria Gabriela
- Sanchez Mayor Maria Cristina
Consejero
- Jubindo Elizalde Maria Del Carmen
- Martinez-arroyo Sanchez Maria Gabriela
- Sanchez Mayor Maria Cristina
Presidente
Secretario
- Sanchez Mayor Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1785 , F 139, S 8, H GC 36026, I/A 12 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-35
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3461 , F 21, S 8, H TF 3087, I/A 24 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-38
Empresa: OVERSEAS PERSAN SL
Administrador Mancomunado
- Sanchez Mayor Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 207 , F 173, S 8, H IF 6906, I/A 16 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-35
Empresa: FUERT CAN SL
Administrador Mancomunado
- Sanchez Mayor Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2198 , F 225, S 8, H GC 7761, I/A 45 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-35
Empresa: AGUAS DE CAÑADA SL
Administrador Mancomunado
- Sanchez Mayor Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2300 , F 159, S 8, H GC 60079, I/A 3 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-35
Empresa: GESTCAN HOTELERA SL
Administrador Mancomunado
- Sanchez Mayor Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2300 , F 162, S 8, H GC 60080, I/A 3 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-35
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ MAYOR MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de SANCHEZ MAYOR MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MAYOR MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos