SANCHEZ MATEO URKO
Informe ejecutivo de SANCHEZ MATEO URKO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ MATEO URKO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URKO SANCHEZ ARCHITECTS INTERNATIONAL SL | Administrador Unico | 20/05/2021 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ MATEO URKO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MATEO URKO
Empresa: VILLA VISO 7 SL
Administrador Unico
- Sanchez Mateo Urko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28898 , F 153, S 8, H M 520367, I/A 3 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Empresa: VILLA VISO 7 SL
Administrador Unico
- Sanchez Mateo Urko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28898 , F 153, S 8, H M 520367, I/A 2 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Administrador Unico
- Sanchez Mateo Urko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41936 , F 80, S 8, H M 742616, I/A 1 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-28
Información de SANCHEZ MATEO URKO
Mostramos los datos de SANCHEZ MATEO URKO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MATEO URKO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos