SANCHEZ MARTINEZ RAQUEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ MARTINEZ RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ MARTINEZ RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMETMAR FINQUES SL | Administrador Solidario | 09/11/2016 | |
INSTACLIN LIMPIEZAS SL | Administrador Mancomunado | 07/06/2016 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ MARTINEZ RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MARTINEZ RAQUEL
Empresa: INSTACLIN LIMPIEZAS SL
Apoderado Solidario
- Bueno Tabullo Maria Vanesa
- Sanchez Martinez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4188 , F 180, S 8, H Z 60395, I/A 3 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-50
Empresa: AMETMAR FINQUES SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Coronado Maria Teresa
- Sanchez Martinez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2980 , F 89, S 8, H T 50636, I/A 1 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-43
Empresa: INSTACLIN LIMPIEZAS SL
Apoderado Solidario
- Bueno Tabullo Maria Vanesa
- Sanchez Martinez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4188 , F 178, S 8, H Z 60395, I/A 2 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-50
Empresa: INSTACLIN LIMPIEZAS SL
Administrador Mancomunado
- Bueno Tabullo Maria Vanesa
- Sanchez Martinez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4188 , F 178, S 8, H Z 60395, I/A 1 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-50
Información de SANCHEZ MARTINEZ RAQUEL
Mostramos los datos de SANCHEZ MARTINEZ RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MARTINEZ RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos