SANCHEZ MARTINEZ MONICA
Informe ejecutivo de SANCHEZ MARTINEZ MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ MARTINEZ MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CROWFOOT STRUCTURES SL | Administrador Unico | 19/01/2024 | |
A MAJOR ROLE SL | Administrador Unico | 09/02/2023 | |
MSM ADERKA SL | Administrador Unico | 27/06/2022 | |
INMORSA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 14/02/2020 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ MARTINEZ MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MARTINEZ MONICA
Empresa: CROWFOOT STRUCTURES SL
Administrador Unico
- Sanchez Martinez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11499, L 8777, F 16, S 8, H V 215558, I/A 1 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-46
Empresa: A MAJOR ROLE SL
Administrador Unico
- Sanchez Martinez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44433 , F 82, S 8, H M 782997, I/A 2 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Empresa: MSM ADERKA SL
Administrador Unico
- Sanchez Martinez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11198, L 8476, F 185, S 8, H V 205261, I/A 1 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-46
Empresa: INMORSA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Sanchez Martinez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10789, L 8068, F 209, S 8, H V 191680, I/A 1 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-46
Información de SANCHEZ MARTINEZ MONICA
Mostramos los datos de SANCHEZ MARTINEZ MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MARTINEZ MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos