SANCHEZ MARTINEZ MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de SANCHEZ MARTINEZ MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ MARTINEZ MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRABAT ESPAÑA SL | Administrador Unico | 29/07/2024 | |
LONOE SL | Administrador Solidario | 26/12/2023 | |
VITAS DE AMARRE SL | Secretario | 02/09/2020 | |
VITAS DE AMARRE SL | Apoderado Mancomunado | 02/09/2020 | |
VITAS DE AMARRE SL | Consejero | 02/09/2020 | |
AQUAPRO 2016 SL | Administrador Unico | 27/05/2016 | |
MADERAS PASMAR SL | Administrador Unico | 16/07/2013 | |
GIACONETTI SL | Administrador Unico | 19/07/2010 | |
FERRALLES H J LIJARCIO SL | Administrador Unico | 29/05/2009 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ MARTINEZ MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MARTINEZ MARIA DOLORES
Empresa: GRABAT ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Sanchez Martinez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 46421, I/A 1 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-14
Apoderado
- Sanchez Martinez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T , F , S 8, H M 30075, I/A 34 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-28
Empresa: LONOE SL
Administrador Solidario
- Anton Carrasco Noelia
- Sanchez Martinez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4627 , F 193, S 8, H A 188679, I/A 1 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-03
Empresa: VITAS DE AMARRE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Martinez Martinez Maria Dolores
- Sanchez Martinez Juan Jose
- Sanchez Martinez Maria Dolores
Consejero
- Martinez Martinez Maria Dolores
- Sanchez Martinez Juan Jose
- Sanchez Martinez Maria Dolores
- Sanchez Martinez Maria Margarita
Pres. Honor.
Presidente
Secretario
- Sanchez Martinez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5976, L 3282, F 209, S 8, H V 58212, I/A 8 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-46
Empresa: AQUAPRO 2016 SL
Administrador Unico
- Sanchez Martinez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 217, S 8, H HU 12579, I/A 1 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-22
Apoderado
- Sanchez Martinez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649 , F 221, S 8, H M 30075, I/A 24 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-28
Apoderado
- Sanchez Martinez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649 , F 221, S 8, H M 30075, I/A 24 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-28
Apoderado
- Sanchez Martinez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649 , F 220, S 8, H M 30075, I/A 23 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-28
Empresa: SERMEPRE 2012 SL
Administrador Unico
- Sanchez Martinez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 204, S 8, H CO 33116, I/A 5 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-14
Empresa: SERMEPRE 2012 SL
Administrador Unico
- Sanchez Martinez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 204, S 8, H CO 33116, I/A 3 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-14
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ MARTINEZ MARIA DOLORES
Mostramos los datos de SANCHEZ MARTINEZ MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MARTINEZ MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos