SANCHEZ MARTINEZ MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de SANCHEZ MARTINEZ MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ MARTINEZ MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUNCO NAVASCUES & ASOCIADOS SL | Socio Unico | 03/10/2019 | |
MANJU TAN TAN SL | Administrador Mancomunado | 22/11/2018 | |
JUNCO NAVASCUES & ASOCIADOS SL | Apoderado Solidario | 22/11/2018 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ MARTINEZ MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MARTINEZ MARIA DEL MAR
Empresa: T. ACCIO TRAVEL SL
Apoderado Solidario
- Sanchez Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484, L 3484, F 63, S 8, H PO 46454, I/A 7 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-36
Empresa: JUNCO NAVASCUES & ASOCIADOS SL
Administrador Mancomunado
- Junco Navascues Fatima
- Sanchez Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 18, S 8, H P 5535, I/A 3 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-34
Empresa: JUNCO NAVASCUES & ASOCIADOS SL
Socio Único
- Sanchez Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 18, S 8, H P 5535, I/A 3 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-34
Empresa: JUNCO NAVASCUES & ASOCIADOS SL
Apoderado Solidario
- Junco Navascues Fatima
- Sanchez Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 18, S 8, H P 5535, I/A 2 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-34
Empresa: MANJU TAN TAN SL
Administrador Mancomunado
- Sanchez Martinez Angel
- Sanchez Martinez Julia Elena
- Sanchez Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38401 , F 91, S 8, H M 683165, I/A 1 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-28
Empresa: T. ACCIO TRAVEL SL
Apoderado Solidario
- Sanchez Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484, L 3484, F 62, S 8, H PO 46454, I/A 5 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-36
Empresa: VILABLAREIX SL
Apoderado
- Sanchez Martinez Gemma
- Sanchez Martinez Inmaculada
- Sanchez Martinez Maria Del Mar
- Sanchez Martinez Primitivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41418 , F 47, S 8, H B 393499, I/A 10 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-08
Información de SANCHEZ MARTINEZ MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de SANCHEZ MARTINEZ MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MARTINEZ MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos