SANCHEZ MARTINEZ DOMINGO DANIEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ MARTINEZ DOMINGO DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ MARTINEZ DOMINGO DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAYPA INSTALACIONES SL | Administrador Unico | 20/04/2023 | |
DAYPA INSTALACIONES SL | Socio Unico | 20/04/2023 | |
PAN ESPAÑOL ANDALUZ SL | Administrador Unico | 27/04/2017 | |
DAYPA INSTALACIONES SL | Apoderado | 19/05/2016 | |
KEYKEY TECHNICAL SERVICES SL | Administrador Unico | 19/03/2010 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ MARTINEZ DOMINGO DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MARTINEZ DOMINGO DANIEL
Empresa: DAYPA INSTALACIONES SL
Administrador Unico
- Sanchez Martinez Domingo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6174 , F 91, S 8, H SE109042, I/A 3 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-41
Empresa: DAYPA INSTALACIONES SL
Nuevo Socio Único
- Sanchez Martinez Domingo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6174 , F 91, S 8, H SE109042, I/A 3 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-41
Empresa: PAN ESPAÑOL ANDALUZ SL
Administrador Unico
- Sanchez Martinez Domingo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6369 , F 11, S 8, H SE113619, I/A 1 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-41
Empresa: DAYPA INSTALACIONES SL
Apoderado
- Sanchez Martinez Domingo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6174 , F 90, S 8, H SE109042, I/A 2 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-41
Empresa: KEYKEY TECHNICAL SERVICES SL
Administrador Unico
- Sanchez Martinez Domingo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 29, S 8, H AL 35889, I/A 1 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-04
Información de SANCHEZ MARTINEZ DOMINGO DANIEL
Mostramos los datos de SANCHEZ MARTINEZ DOMINGO DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MARTINEZ DOMINGO DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos