SANCHEZ MARTIN ANA BELEN
Informe ejecutivo de SANCHEZ MARTIN ANA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ MARTIN ANA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRIAIRSUR SL | Administrador Unico | 27/07/2021 | |
GANADERIA SANTA MARIA DE LOS CABALLEROS SL | Administrador Unico | 29/12/2016 | |
MALDONADO & SANCHEZ ASESORES SLP | Socio | 10/05/2012 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ MARTIN ANA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MARTIN ANA BELEN
Empresa: FRIAIRSUR SL
Administrador Unico
- Sanchez Martin Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1730 , F 101, S 8, H GR 54555, I/A 4 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-18
Administrador Unico
- Sanchez Martin Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 2, S 8, H ZA 3927, I/A 2 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-11-49
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanchez Martin Ana Belen
Apoderado Solidario
- Aguilar Moreno Lucia
- Aguilar Moreno Lucia
- Alejandre Lorenzo Margarita
- Alejandre Lorenzo Margarita
- Alonso Rueda Gonzalo
- Alonso Rueda Gonzalo
- Ana Alferez Povedano
- Ana Alferez Povedano
- Anta Lorenzo Maria Del Carmen
- Anta Lorenzo Maria Del Carmen
- Armando Bueno Martinez
- BANFITEC SL
- BANFITEC SL
- Calero Hernandez Miguel Angel
- Calero Hernandez Miguel Angel
- Cañete Jimenez Felix
- Cañete Jimenez Felix
- Castro Perez Cecilia
- Cid Vazquez Jose Angel
- Cid Vazquez Jose Angel
- Ciudad Broncano Juan Francisco
- Ciudad Broncano Juan Francisco
- Delgado Caseiro Alexandre
- Delgado Linares Jose Rafael
- Delgado Linares Jose Rafael
- DURAN Y MOLINS AGENCIA D'ASEGURANCES SL
- DURAN Y MOLINS AGENDIA D'ASEGURANCES SL
- Feijoo Barreiro Felix Jose
- Feijoo Barreiro Felix Jose
- Fernandez Blanco Maria Amelia
- Fernandez Blanco Maria Amelia
- Garcia Gimenez Maria Luisa
- Garcia Gimenez Maria Luisa
- GESTOSO-VALDES SL
- GESTOSO-VALDES SL
- Gonzalez Davila Amalia
- Gonzalez Davila Amalia
- Gonzalez Garcia Maria Jesus
- Gonzalez Garcia Maria Jesus
- Hernandez Rosario Maria Luisa
- Hernandez Rosario Maria Luisa
- Ismael Ruiz Bardera
- Jose Antonio Tapias Ventura
- Jose Antonio Tapias Ventura
- LLAGOSTERA ASSESSORAMENT I GESTIO SL
- LLAGOSTERA ASSESSORAMENT I GESTIO SL
- Lopez Buedo Jose Lorenzo
- Lopez Buedo Jose Lorenzo
- Malagon Yebenes Antonia
- Malagon Yebes Antonia
- Maria Dolores Pico Castrillo
- Maria Dolores Pico Castrillo
- Mario Javier Morales Ramis
- Mario Javier Morales Ramis
- Martinez Calvo Julian
- Martinez Calvo Julian
- Mencia Blanco M Mercedes Begoña
- Mencia Blanco M Mercedes Begoña
- Miguel Angel Vazquez Sanchez
- Miguel Angel Vazquez Sanchez
- Moratilla De Vargas Luisa Guadalupe
- Pellisa Ruana Antoni
- Pellisa Ruana Antoni
- Perez Garcia Antonio
- Pulido Rodriguez Yolanda Pino
- Pulido Rodriguez Yolanda Pino
- Quesada Cañas Aurora
- Quesada Cañas Aurora
- Raindo Garcia Francisco Jose
- Raindo Garcia Francisco Jose
- Riveiro Arias Maria Angeles
- Riveiro Arias Maria Angeles
- Ruiz Bardera Ismael
- Serrano Garci Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 72, S 8, H S 1960, I/A 3128 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1089 , F 217, S 8, H S 1960, I/A 3003 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-39
Empresa: MALDONADO & SANCHEZ ASESORES SLP
Administrador Unico
Soc.Prof.
Socio
- Sanchez Martin Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 151, S 8, H GR 41148, I/A 1 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-18
Información de SANCHEZ MARTIN ANA BELEN
Mostramos los datos de SANCHEZ MARTIN ANA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MARTIN ANA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos