SANCHEZ MAGDALENO RAQUEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ MAGDALENO RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ MAGDALENO RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BISCAY ECO AGGREGATES SL | Apoderado | 26/06/2024 | |
BISCAY ECO AGGREGATES SL | Apoderado | 24/06/2024 | |
BISCAY ECO AGGREGATES SL | Consejero | 20/06/2024 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ MAGDALENO RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MAGDALENO RAQUEL
Empresa: BISCAY ECO AGGREGATES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 80605, I/A 7 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-48
Empresa: BISCAY ECO AGGREGATES SL
Apoderado
- Arzuaga Munsuri Aitor
- Greig Stephen John
- San Martin Garcia Eneko
- Sanchez Magdaleno Raquel
- Sullivan-webb Clayton
- Unzueta Etxeita Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 80605, I/A 6 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-48
Empresa: BISCAY ECO AGGREGATES SL
Consejero
- Arzuaga Munsuri Aitor
- Greig Stephen John
- San Martin Garcia Eneko
- Sanchez Magdaleno Raquel
- Sullivan-webb Clayton
- Unzueta Etxeita Elias
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 80605, I/A 4 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-48
Empresa: GENERALI EMPLEO TRES FP
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24419 , F 188, S 8, H M 306844, I/A 23 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-28
Información de SANCHEZ MAGDALENO RAQUEL
Mostramos los datos de SANCHEZ MAGDALENO RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MAGDALENO RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos