SANCHEZ MACIAS LARA
Informe ejecutivo de SANCHEZ MACIAS LARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ MACIAS LARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION INTEGRAL DE RECURSOS OUTSOURSING SL | Administrador Unico | 10/09/2021 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ MACIAS LARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MACIAS LARA
Administrador Unico
- Sanchez Macias Lara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12196 , F 48, S 8, H M 192857, I/A 7 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-28
Empresa: OPTICAL PUBLISHING SL
Administrador Unico
- Sanchez Macias Lara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28725 , F 5, S 8, H M 517228, I/A 3 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-28
Empresa: OPTICAL PUBLISHING SL
Administrador Unico
- Sanchez Macias Lara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28725 , F 1, S 8, H M 517228, I/A 1 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-28
Información de SANCHEZ MACIAS LARA
Mostramos los datos de SANCHEZ MACIAS LARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MACIAS LARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos