SANCHEZ LUNA ANTONIO MANUEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ LUNA ANTONIO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ LUNA ANTONIO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
C-SQUARED PROPERTIES SL | Apoderado Solidario | 07/02/2023 | |
FELCHT PROPERTIES SL | Apoderado | 13/10/2022 | |
TAJOLANE SL | Representante | 18/03/2021 | |
BROKERAGE GONZALEZ & SANCHEZ CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Solidario | 06/11/2020 | |
TRUST SOTOGRANDE SL | Apoderado Solidario | 07/04/2011 | |
SOTORESERVA SL | Apoderado Solidario | 07/04/2011 | |
ENTERGLOBE ENTERPRISES SL | Apoderado Solidario | 27/01/2009 | |
ENTERGLOBE R. E. TRADING SL | Apoderado Solidario | 15/01/2009 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ LUNA ANTONIO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ LUNA ANTONIO MANUEL
Empresa: C-SQUARED PROPERTIES SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Gonzalez Joaquin
- Sanchez Luna Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6278, L 5186, F 127, S 8, H MA171763, I/A 2 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-29
Empresa: FELCHT PROPERTIES SL
Apoderado
- Sanchez Luna Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941 , F 209, S 8, H CA 39005, I/A 2 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-11
Empresa: TAJOLANE SL
Administrador Solidario
Representante
- Sanchez Luna Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38103 , F 148, S 8, H M 678203, I/A 4 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-28
Administrador Solidario
- Gonzalez Gonzalez Joaquin
- Sanchez Luna Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5980, L 4887, F 152, S 8, H MA157803, I/A 1 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-29
Empresa: A M NASH SPAIN SL
Liquidador
- Sanchez Luna Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4523, L 3432, F 49, S 8, H MA 97543, I/A 3 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-29
Empresa: SOTORESERVA SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Gonzalez Joaquin
- Sanchez Luna Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 222, S 8, H CA 37206, I/A 2 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-11
Empresa: TRUST SOTOGRANDE SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Gonzalez Joaquin
- Sanchez Luna Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1902 , F 123, S 8, H CA 37315, I/A 2 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-11
Empresa: ENTERGLOBE ENTERPRISES SL
Apoderado Solidario
- Garcia Badillo Luis Odon
- Gonzalez Gonzalez Joaquin
- Sanchez Luna Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3947, L 2858, F 189, S 8, H MA 81251, I/A 3 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-29
Empresa: ENTERGLOBE R. E. TRADING SL
Apoderado Solidario
- Garcia Badillo Luis Odon
- Gonzalez Gonzalez Joaquin
- Sanchez Luna Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3947, L 2858, F 203, S 8, H MA 81253, I/A 3 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-29
Información de SANCHEZ LUNA ANTONIO MANUEL
Mostramos los datos de SANCHEZ LUNA ANTONIO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ LUNA ANTONIO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos