SANCHEZ LOPEZ LEON MARIA TERESA
Informe ejecutivo de SANCHEZ LOPEZ LEON MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ LOPEZ LEON MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEDANDA SL | Presidente | 06/08/2013 | |
SEDANDA SL | Consejero | 06/08/2013 | |
SEDANDA SL | Consejero Delegado | 06/08/2013 | |
INTERNATIONAL BRITISH SYSTEM SL | Secretario | 08/11/2012 | |
INTERNATIONAL BRITISH SYSTEM SL | Consejero Delegado | 08/11/2012 | |
INTERNATIONAL BRITISH SYSTEM SL | Consejero | 08/11/2012 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ LOPEZ LEON MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ LOPEZ LEON MARIA TERESA
Empresa: SEDANDA SL
Consejero Delegado
- Fascella Pascuzzi Rafael Horacio
- Sanchez Lopez Leon Maria Teresa
Consejero
- Cecilia Fascella Maria
- Fascella Pascuzzi Rafael Horacio
- Sanchez Lopez Leon Maria Teresa
Presidente
- Sanchez Lopez Leon Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31912 , F 33, S 8, H B 200812, I/A 6 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-08
Empresa: SEDANDA SL
Administrador Unico
- Sanchez Lopez Leon Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31912 , F 33, S 8, H B 200812, I/A 6 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-08
Empresa: INTERNATIONAL BRITISH SYSTEM SL
Consejero Delegado
- Fascella Pascuzzi Rafael Horacio
- Sanchez Lopez Leon Maria Teresa
Consejero
- Fascella Maria Cecilia
- Fascella Pascuzzi Rafael Horacio
- Sanchez Lopez Leon Maria Teresa
Presidente
Secretario
- Sanchez Lopez Leon Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11318 , F 190, S 8, H M 97622, I/A 6 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
Empresa: INTERNATIONAL BRITISH SYSTEM SL
Administrador Unico
- Sanchez Lopez Leon Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11318 , F 190, S 8, H M 97622, I/A 6 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
Empresa: INTERNATIONAL BRITISH SYSTEM SL
Administrador Unico
- Sanchez Lopez Leon Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11318 , F 190, S 8, H M 97622, I/A 5 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-28
Empresa: SEDANDA SL
Administrador Unico
- Sanchez Lopez Leon Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31912 , F 31, S 8, H B 200812, I/A 3 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-08
Información de SANCHEZ LOPEZ LEON MARIA TERESA
Mostramos los datos de SANCHEZ LOPEZ LEON MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ LOPEZ LEON MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos