SANCHEZ LOPEZ BEATRIZ
Informe ejecutivo de SANCHEZ LOPEZ BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SANCHEZ LOPEZ BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REACCIONA PUBLICIDAD AGENCIA DE MEDIOS SL | Socio Unico | 16/07/2024 | |
REACCIONA PUBLICIDAD AGENCIA DE MEDIOS SL | Administrador Unico | 16/07/2024 | |
ARIAGE TECHNOLOGIES SL | Apoderado Solidario | 07/11/2023 | |
ARIAGE TECHNOLOGIES SL | Apoderado | 01/02/2022 | |
DESCANSO BANUS SL | Administrador Solidario | 09/04/2021 | |
B2 CONSULTORES MARKETING ESTRATEGICO SL | Apoderado | 19/02/2016 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ LOPEZ BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ LOPEZ BEATRIZ
Administrador Unico
- Sanchez Lopez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA183324, I/A 1 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-29
Socio Único
- Sanchez Lopez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA183324, I/A 1 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-29
Empresa: ARIAGE TECHNOLOGIES SL
Apoderado Solidario
- Pello Campello Sergio
- Sanchez Lopez Beatriz
- Tomas Lopez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39279 , F 190, S 8, H M 697650, I/A 6 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-28
Empresa: ARIAGE TECHNOLOGIES SL
Apoderado Solidario
- Pello Campello Sergio
- Sanchez Lopez Beatriz
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39279 , F 189, S 8, H M 697650, I/A 5 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-28
Empresa: ARIAGE TECHNOLOGIES SL
Apoderado
- Alhambra Velasco Vicenta
- Pello Campello Sergio
- Sanchez Lopez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39279 , F 188, S 8, H M 697650, I/A 3 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-28
Empresa: DESCANSO BANUS SL
Administrador Solidario
- Lopez Jimenez Teresa
- Sanchez Lopez Beatriz
- Sanchez Lopez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6025, L 4932, F 157, S 8, H MA160404, I/A 1 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-29
Apoderado
- Sanchez Lopez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 189, S 8, H GR 39008, I/A 2 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-18
Empresa: NUOVIT LATAM SL
Apoderado Mancomunado
- Cassinello Sola Jose-manuel
- Rodriguez Bedon Sergio
- Sanchez Lopez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333 , F 166, S 8, H GR 19768, I/A 25 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-18
Empresa: INAON GRUPO EMPRESARIAL SL
Apoderado Mancomunado
- Cassinello Sola Jose-manuel
- Rodriguez Bedon Sergio
- Sanchez Lopez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283 , F 75, S 8, H GR 24453, I/A 24 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-18
Empresa: PLEXON MANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado
- Cassinello Sola Jose-manuel
- Rodriguez Bedon Sergio
- Sanchez Lopez Beatriz
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cassinello Sola Jose-manuel
- Sanchez Lopez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 58, S 8, H GR 22806, I/A 30 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-18
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ LOPEZ BEATRIZ
Mostramos los datos de SANCHEZ LOPEZ BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ LOPEZ BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos