SANCHEZ LAFUENTE MARIA PILAR
Informe ejecutivo de SANCHEZ LAFUENTE MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ LAFUENTE MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORTOVITAL SL | Administrador Solidario | 11/04/2018 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ LAFUENTE MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ LAFUENTE MARIA PILAR
Empresa: ORTOVITAL SL
Administrador Solidario
- Benito Sanchez David
- Sanchez Lafuente Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 7, S 8, H Z 26773, I/A 4 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-50
Empresa: ORTOVITAL SL
Administrador Unico
- Sanchez Lafuente Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 7, S 8, H Z 26773, I/A 4 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-50
Empresa: ORTOVITAL SL
Administrador Unico
- Sanchez Lafuente Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 7, S 8, H Z 26773, I/A 3 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-50
Empresa: ORTOVITAL SL
Administrador Solidario
- San Millan Rioja Maria Blanca
- Sanchez Lafuente Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 7, S 8, H Z 26773, I/A 3 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-50
Empresa: REASAN SL
Liquidador
- Benito Rubio Miguel Angel
- Sanchez Lafuente Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1668 , F 174, S 8, H Z 14339, I/A 6 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-50
Empresa: REASAN SL
Apoderado
- Sanchez Lafuente Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1668 , F 174, S 8, H Z 14339, I/A 6 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-50
Empresa: REASAN SL
Administrador Solidario
- Benito Rubio Miguel Angel
- Sanchez Lafuente Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1668 , F 174, S 8, H Z 14339, I/A 6 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-50
Información de SANCHEZ LAFUENTE MARIA PILAR
Mostramos los datos de SANCHEZ LAFUENTE MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ LAFUENTE MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos