SANCHEZ IZQUIERDO JOSE
Informe ejecutivo de SANCHEZ IZQUIERDO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ IZQUIERDO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERTILIZANTES JOSE SANCHEZ SL | Liquidador Solidario | 18/04/2024 | 18/04/2024 |
FERTILIZANTES JOSE SANCHEZ SL | Administrador Unico | 01/09/2009 | 18/04/2024 |
MERSAN PACKAGING SL | Administrador Unico | 07/07/2010 | 02/12/2011 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ IZQUIERDO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ IZQUIERDO JOSE
Empresa: FERTILIZANTES JOSE SANCHEZ SL
Liquidador Solidario
- Sanchez Izquierdo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 826, L 653, F 144, S 8, H CC 11418, I/A 3 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-10
Empresa: FERTILIZANTES JOSE SANCHEZ SL
Administrador Unico
- Sanchez Izquierdo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 826, L 653, F 144, S 8, H CC 11418, I/A 3 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-10
Empresa: MERSAN PACKAGING SL
Administrador Unico
- Sanchez Izquierdo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42005 , F 87, S 8, H B 398711, I/A 2 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-08
Empresa: MERSAN PACKAGING SL
Administrador Unico
- Sanchez Izquierdo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42005 , F 84, S 8, H B 398711, I/A 1 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-08
Empresa: FERTILIZANTES JOSE SANCHEZ SL
Administrador Unico
- Sanchez Izquierdo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 826, L 653, F 139, S 8, H CC 11418, I/A 1 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-10
Información de SANCHEZ IZQUIERDO JOSE
Mostramos los datos de SANCHEZ IZQUIERDO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ IZQUIERDO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos