SANCHEZ IRANZO CONSUELO
Informe ejecutivo de SANCHEZ IRANZO CONSUELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ IRANZO CONSUELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONS CA N'ALAIO SL | Apoderado Solidario | 08/04/2019 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ IRANZO CONSUELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ IRANZO CONSUELO
Empresa: SANZO CONFORT SL
Liquidador
- Sanchez Iranzo Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31212 , F 42, S 8, H B 190652, I/A 3 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-08
Empresa: SANZO CONFORT SL
Administrador Solidario
- Sanchez Iranzo Consuelo
Administrador
Liquidador
- Sanchez Iranzo Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31212 , F 42, S 8, H B 190652, I/A 3 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-08
Empresa: CONSTRUCCIONS CA N'ALAIO SL
Apoderado Solidario
- Sanchez Iranzo Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36107 , F 86, S 8, H B 277339, I/A 2 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-08
Empresa: CONSTRUCCIONS CAN TRIAS SL
Liquidador
- Sanchez Iranzo Consuelo
- Sanchez Iranzo Francisco
- Sanchez Iranzo Jose Luis
- Sanchez Iranzo Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37844 , F 91, S 8, H B 315035, I/A 3 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-08
Empresa: CONSTRUCCIONS CAN TRIAS SL
Administrador Solidario
- Sanchez Iranzo Consuelo
- Sanchez Iranzo Francisco
- Sanchez Iranzo Jose Luis
- Sanchez Iranzo Valentin
Liquidador
- Sanchez Iranzo Consuelo
- Sanchez Iranzo Francisco
- Sanchez Iranzo Jose Luis
- Sanchez Iranzo Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37844 , F 91, S 8, H B 315035, I/A 3 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-08
Empresa: SANZO CONFORT SL
Administrador Solidario
- Sanchez Iranzo Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31212 , F 42, S 8, H B 190652, I/A 2 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
Empresa: CONSTRUCCIONS CAN TRIAS SL
Administrador Solidario
- Sanchez Iranzo Consuelo
- Sanchez Iranzo Francisco
- Sanchez Iranzo Jose Luis
- Sanchez Iranzo Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37844 , F 91, S 8, H B 315035, I/A 2 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-08
Información de SANCHEZ IRANZO CONSUELO
Mostramos los datos de SANCHEZ IRANZO CONSUELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ IRANZO CONSUELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos