SANCHEZ-IBARGUEN ESQUIVIAS ALFONSO
Informe ejecutivo de SANCHEZ-IBARGUEN ESQUIVIAS ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ-IBARGUEN ESQUIVIAS ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAMASA SUR SL | Apoderado Solidario | 13/02/2012 | |
TRAMASA SUR SL | Secretario | 07/02/2012 | |
TRAMASA SUR SL | Consejero | 07/02/2012 | |
JEICA SL | Secretario | 29/10/2009 | |
JEICA SL | Consejero | 29/10/2009 | |
VALDEOSCURO SL | Secretario | 29/10/2009 | |
VALDEOSCURO SL | Consejero | 29/10/2009 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ-IBARGUEN ESQUIVIAS ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ-IBARGUEN ESQUIVIAS ALFONSO
Empresa: TRAMASA SUR SRL
Apoderado Solidario
- Sanchez-ibarguen Esquivias Alfonso
- Sanchez-ibarguen Esquivias Carmen
- Sanchez-ibarguen Esquivias Luis Gonzaga
- Sanchez-ibarguen Esquivias Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3769 , F 218, S 8, H SE 17738, I/A 29 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-41
Empresa: TRAMASA SUR SRL
Consejero Delegado
Consejero
- JEICA SL
- Sanchez-ibarguen Benjumea Ignacio
- Sanchez-ibarguen Esquivias Alfonso
- Sanchez Ibarguen-esquivias Jeronimo
- Sanchez-ibarguen Esquivias Rafael
Presidente
Secretario
- Sanchez-ibarguen Esquivias Alfonso
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3769 , F 218, S 8, H SE 17738, I/A 29 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-41
Empresa: HALSYE INVERPROM SL
Administrador Solidario
- Sanchez-ibarguen Esquivias Alfonso
- Sanchez-ibarguren Esquivias Luis Gonzaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 119, S 8, H SE 55257, I/A 2 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-41
Empresa: TRAMASA SUR SL
Apoderado Solidario
- Sanchez-ibarguen Esquivias Alfonso
- Sanchez-ibarguen Esquivias Carmen
- Sanchez-ibarguen Esquivias Luis Gonzaga
- Sanchez-ibarguen Esquivias Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3769 , F 216, S 8, H SE 17738, I/A 27 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-41
Empresa: TRAMASA SUR SL
Consejero
- Sanchez-ibarguen Esquivias Alfonso
- Sanchez-ibarguen Esquivias Rafael
Secretario
- Sanchez-ibarguen Esquivias Alfonso
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3769 , F 215, S 8, H SE 17738, I/A 25 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-41
Empresa: VALDEOSCURO SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Sanchez De Ibarguen Esquivias Luis Gonzaga
- Sanchez-ibarguen Esquivias Alfonso
- Sanchez-ibarguen Esquivias Ignacio
- Sanchez-ibarguen Esquivias Maria Del Carmen
- Sanchez Ibarguen Esquivias Maria Milagrosa
- Sanchez Ibarguen Esquivias Maria Teresa
- Sanchez-ibarguen Esquivias Rafael
- Sanchez-ibarguen Esquivias Sonia
Presidente
Secretario
- Sanchez-ibarguen Esquivias Alfonso
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2734 , F 88, S 8, H SE 33952, I/A 5 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-41
Empresa: JEICA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Sanchez De Ibarguen Esquivias Luis Gonzaga
- Sanchez-ibarguen Esquivias Alfonso
- Sanchez-ibarguen Esquivias Ignacio
- Sanchez-ibarguen Esquivias Maria Del Carmen
- Sanchez Ibarguen Esquivias Maria Milagrosa
- Sanchez Ibarguen Esquivias Maria Teresa
- Sanchez-ibarguen Esquivias Rafael
- Sanchez-ibarguen Esquivias Sonia
Presidente
Secretario
- Sanchez-ibarguen Esquivias Alfonso
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600, L 2, F 178, S 8, H SE 31802, I/A 4 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-41
Información de SANCHEZ-IBARGUEN ESQUIVIAS ALFONSO
Mostramos los datos de SANCHEZ-IBARGUEN ESQUIVIAS ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ-IBARGUEN ESQUIVIAS ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos