SANCHEZ HERREROS SAUL
Informe ejecutivo de SANCHEZ HERREROS SAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ HERREROS SAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOJO CANARIO PICON COMUNICACIONES SL | Socio Unico | 09/07/2012 | 14/04/2014 |
MOJO CANARIO PICON COMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 09/07/2012 | 14/04/2014 |
TELECOMUNICACIONES Y REDES CANARIAS 2012 SL | Socio Unico | 10/07/2012 | 11/04/2014 |
TELECOMUNICACIONES Y REDES CANARIAS 2012 SL | Administrador Unico | 10/07/2012 | 11/04/2014 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ HERREROS SAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ HERREROS SAUL
Empresa: MOJO CANARIO PICON COMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Sanchez Herreros Saul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 147, S 8, H TF 50461, I/A 2 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-38
Administrador Unico
- Sanchez Herreros Saul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3239 , F 22, S 8, H TF 50458, I/A 2 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-38
Administrador Unico
- Sanchez Herreros Saul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3239 , F 20, S 8, H TF 50458, I/A 1 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
Socio Único
- Sanchez Herreros Saul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3239 , F 20, S 8, H TF 50458, I/A 1 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
Empresa: MOJO CANARIO PICON COMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Sanchez Herreros Saul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 154, S 8, H TF 50461, I/A 1 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
Empresa: MOJO CANARIO PICON COMUNICACIONES SL
Socio Único
- Sanchez Herreros Saul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 154, S 8, H TF 50461, I/A 1 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
Información de SANCHEZ HERREROS SAUL
Mostramos los datos de SANCHEZ HERREROS SAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ HERREROS SAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos