SANCHEZ HEREDIA JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ HEREDIA JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ HEREDIA JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERICA CONTROL AERODINAMICO SL | Administrador Unico | 11/12/2013 | |
CONTABILIDAD Y REPRESENTACION EMPRESARIAL SL | Socio Unico | 14/03/2013 | |
CONTABILIDAD Y REPRESENTACION EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 14/03/2013 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ HEREDIA JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ HEREDIA JOSE MIGUEL
Empresa: PLATAFORMAS SEJO SL
Administrador Unico
- Sanchez Heredia Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8722, L 6009, F 15, S 8, H V 123336, I/A 3 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-46
Empresa: IBERICA CONTROL AERODINAMICO SL
Administrador Unico
- Sanchez Heredia Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 203, S 8, H SE 98125, I/A 2 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-41
Empresa: IBERICA CONTROL AERODINAMICO SL
Administrador Solidario
- Sanchez Heredia Jose Miguel
- Villaverde Rodriguez Rafael Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 203, S 8, H SE 98125, I/A 2 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-41
Empresa: IBERICA CONTROL AERODINAMICO SL
Administrador Solidario
- Sanchez Heredia Jose Miguel
- Villaverde Rodriguez Rafael Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 202, S 8, H SE 98125, I/A 1 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-41
Administrador Unico
- Sanchez Heredia Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9602, L 6884, F 31, S 8, H V 153020, I/A 1 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-46
Socio Único
- Sanchez Heredia Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9602, L 6884, F 31, S 8, H V 153020, I/A 1 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-46
Empresa: PLATAFORMAS SEJO SL
Socio Único
- Sanchez Heredia Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8722, L 6009, F 14, S 8, H V 123336, I/A 2 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-46
Información de SANCHEZ HEREDIA JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de SANCHEZ HEREDIA JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ HEREDIA JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos