SANCHEZ GOYENECHEA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de SANCHEZ GOYENECHEA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ GOYENECHEA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKIS SANCHESKI SL | Administrador Unico | 18/04/2012 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ GOYENECHEA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ GOYENECHEA JOSE MARIA
Empresa: TOLDOS BETI-IDOR SL
Liquidador
- Sanchez Goyenechea Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 52, S 8, H SS 6623, I/A 6 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-20
Empresa: TOLDOS BETI-IDOR SL
Administrador Unico
- Sanchez Goyenechea Jose Maria
Liquidador
- Sanchez Goyenechea Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 52, S 8, H SS 6623, I/A 6 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-20
Empresa: SKIS SANCHESKI SL
Administrador Unico
- Sanchez Goyenechea Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 187, S 8, H SS 4761, I/A 8 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-20
Empresa: SKIS SANCHESKI SL
Administrador Solidario
- Sanchez Goyenechea Francisco-javier
- Sanchez Goyenechea Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 187, S 8, H SS 4761, I/A 8 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-20
Empresa: TOLDOS BETI-IDOR SL
Administrador Unico
- Sanchez Goyenechea Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 52, S 8, H SS 6623, I/A 5 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-20
Empresa: PATINES SANCHESKI SA
Consejero
- Sanchez Goyenechea Francisco-javier
- Sanchez Goyenechea Jose Maria
- Sanchez Goyenechea Maria Jesus
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1224 , F 134, S 8, H SS 4438, I/A 6 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-20
Información de SANCHEZ GOYENECHEA JOSE MARIA
Mostramos los datos de SANCHEZ GOYENECHEA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ GOYENECHEA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos