SANCHEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 52
Empresas activas: 46
Cargos inactivos: 59
Empresas inactivas: 26
CARGOS DE SANCHEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LCOST ALCALA SL | Representante | 20/09/2024 | |
KUMO TECH SYSTEMS SL | Apoderado | 16/09/2024 | |
AZEROIL GASOLINERAS SL | Apoderado | 16/09/2024 | |
QUANTUM PULSE INVESTMENTS SL | Apoderado | 16/09/2024 | |
MAYORAZGO FITTNESS SL | Representante | 09/09/2024 | |
GYMOOGIMNASIOS SL | Representante | 07/09/2024 | |
OLIMBOS. . . Y TE SENTIRAS MEJOR SL | Representante | 06/09/2024 | |
F4ALL SAGE ALUCHE SL | Representante | 03/09/2024 | |
LEADING CONNECTIVITY SL | Apoderado | 23/07/2024 | |
CONNECTIVITY BUSINESS ENERGY SL | Apoderado | 22/03/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANCHEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: LCOST ALCALA SL
Administrador Unico
Representante
- Sanchez Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 507051, I/A 7 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: LCOST ALCALA SL
Administrador Unico
- Sanchez Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 507051, I/A 7 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: KUMO TECH SYSTEMS SL
Apoderado
- Sanchez Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 813810, I/A 4 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-28
Empresa: AZEROIL GASOLINERAS SL
Apoderado
- Sanchez Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 809083, I/A 4 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-28
Empresa: QUANTUM PULSE INVESTMENTS SL
Apoderado
- Sanchez Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 813809, I/A 4 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-28
Empresa: MAYORAZGO FITTNESS SL
Administrador Unico
Representante
- Sanchez Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 69007, I/A 6 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-182-38
Empresa: MAYORAZGO FITTNESS SL
Administrador Unico
- Sanchez Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 69007, I/A 6 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-182-38
Empresa: GYMOOGIMNASIOS SL
Administrador Unico
Representante
- Sanchez Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 555175, I/A 8 (07/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: GYMOOGIMNASIOS SL
Administrador Unico
- Sanchez Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 555175, I/A 8 (07/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: OLIMBOS. . . Y TE SENTIRAS MEJOR SL
Administrador Unico
Representante
- Sanchez Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 350771, I/A 6 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de SANCHEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos