SANCHEZ GONZALEZ JOSE MATIAS
Informe ejecutivo de SANCHEZ GONZALEZ JOSE MATIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE MATIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXTREMADURA AVANTE INVERSIONES S.G.E.I.C. SA | Apoderado | 03/12/2015 | |
EXTREMADURA AVANTE SL | Sub.General | 20/10/2015 | |
EXTREMADURA AVANTE SL | Apoderado | 20/10/2015 | |
FOMENTO EXTREMEÑO DE INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES SA | Apoderado | 19/10/2015 | |
EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES SL | Apoderado | 19/10/2015 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE MATIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE MATIAS
Empresa: MOLDEADOS Y LAMINADOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gordillo Florencio Manuel Luis
- Guerra Mañanes Manuel Armando
- Sanchez Gonzalez Jose Matias
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958, L 785, F 140, S 8, H CC 13957, I/A 4 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-10
Apoderado
- Sanchez Gonzalez Jose Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 622 , F 121, S 8, H BA 23908, I/A 15 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-06
Empresa: EXTREMADURA AVANTE SL
Apoderado
- Sanchez Gonzalez Jose Matias
Sub.General
- Sanchez Gonzalez Jose Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 106, S 8, H BA 22475, I/A 24 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-06
Apoderado
- Sanchez Gonzalez Jose Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 111, S 8, H BA 7782, I/A 45 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-06
Apoderado
- Sanchez Gonzalez Jose Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 583 , F 37, S 8, H BA 4021, I/A 68 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-06
Apoderado
- Sanchez Gonzalez Jose Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 611 , F 123, S 8, H BA 1219, I/A 133 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-06
Información de SANCHEZ GONZALEZ JOSE MATIAS
Mostramos los datos de SANCHEZ GONZALEZ JOSE MATIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ GONZALEZ JOSE MATIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos