SANCHEZ GOMEZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de SANCHEZ GOMEZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ GOMEZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNICAJA BANCO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/06/2019 | |
3LEGUASDEGATO SRL | Apoderado Solidario | 20/04/2018 | |
CLASICORUNA SL | Administrador Solidario | 22/10/2012 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ GOMEZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ GOMEZ MARIA TERESA
Empresa: UNICAJA BANCO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aceituno Medina Maria Jose
- Acosta Angulo Manuel Del Carmen
- Andujar Gomez Francisco Angel
- Barroso Rios Jose Antonio
- Bonilla Maturana Maria Dolores
- Campanario Rioja Jesus
- Campos Rodriguez Monica
- Carbajo Avila Oscar
- Carreira Heras Francisco Jorge
- Castrillon Molina Maria Jesus
- Collado Limiñana Ana Maria
- Crespo Sanchez Alonso
- De La Rosa Gonzalez Jesus
- De Vicente Gener Jose Maria
- Diaz Picon Antonio
- Escamilla Rubio Carmen Maria
- Garcia Ruiz Jose Antonio
- Garnica Perez Rafael
- Garrido Marin Catalina
- Gomez Chinchilla Ana Belen
- Gonzalez Alvarez Concepcion
- Gonzalo Martin Carlos Alberto
- Gragera Gomez De Carvallo German
- Guillen Martinez Pedro Luis
- Herrera Sanchez Cañete Pilar
- Hervas De Dios Maria Del Pilar
- Hidalgo Perez Bernardo
- Hurtado Lopez Silvia
- Jimenez Barrero Sofia
- Jimenez Liebana Rosa Maria
- Lara Coca Maria Encarnacion
- Lopez Fernandez Maria Del Carmen
- Lopez Martin Petra
- Madero Escribano Rafael
- Marin Gamez Jose Javier
- Marquez Moya Jose Juan De Dios
- Marquez Sanchez Catalina
- Martin Lopez Maria Del Mar
- Martinez Contreras Isabel Maria
- Millan San Juan Guadalupe Maria
- Mimbrera Romero Martin
- Molina Marin Jose Manuel
- Moncayo Bernasar Maria Del Pilar
- Muñoz Gallardo Vanessa
- Navarro Bautista Ana Paz
- Nieto Carrillo Francisco
- Ortega Pardo Carmen
- Osa Caballero Laura
- Pallares Perez Jesus
- Parras Zafra Jose
- Peralta Mesa Maria Sonia
- Perez Martos Sergio
- Ramirez Pasadas Julian
- Rodriguez Alloza Juan Luis
- Rodriguez Vizcaino Francisco Javier
- Rojas Campos Salvador
- Ruiz Moreno Estrella
- Ruiz Ruiz Maria Belen
- Sanchez Gomez Maria Teresa
- Santos Alvarez Sara
- Suarez Lopez Cristina
- Torres Arrabal Marta
- Torres Bellido Benito
- Torres Mora Maria Elena
- Valverde Dominguez Rosa Del Mar
- Vargas Cañadas Azahara
- Viciana Sedeño Gaspar
- Zilberman Remon Eloisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5786, L 4693, F 9, S 8, H MA111580, I/A 134 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-29
Empresa: 3LEGUASDEGATO SRL
Apoderado Solidario
- Garcia Vazquez Sergio
- Sanchez Gomez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3640 , F 46, S 8, H C 56740, I/A 2 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-15
Empresa: SANALMEN SL
Apoderado Solidario
- Almendres Martinez Pedro
- Almendres Sanchez Pedro
- Sanchez Gomez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1142 , F 172, S 8, H TO 5361, I/A 6 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-45
Empresa: CLASICORUNA SL
Administrador Solidario
- Garcia Vazquez Sergio
- Sanchez Gomez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3462 , F 185, S 8, H C 49209, I/A 1 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-15
Empresa: SAINT GOBAIN PLACO IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Benito Lafuente Jose Salvador
- Fernandez Lovelle Sonia
- Rubio Ubeda Gregorio
- Sanchez Gomez Maria Teresa
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29574 , F 72, S 8, H M 301913, I/A 84 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-28
Información de SANCHEZ GOMEZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de SANCHEZ GOMEZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ GOMEZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos