SANCHEZ GIMENA DANIEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ GIMENA DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ GIMENA DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISLORUDA SL | Socio Unico | 09/12/2020 | |
ISLORUDA SL | Administrador Unico | 12/04/2019 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ GIMENA DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ GIMENA DANIEL
Empresa: GIMENA IMAGEN 3D SL
Liquidador
- Sanchez Gimena Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2630 , F 162, S 8, H CO 39146, I/A 2 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-14
Empresa: GIMENA IMAGEN 3D SL
Administrador Unico
- Sanchez Gimena Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2630 , F 162, S 8, H CO 39146, I/A 2 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-14
Empresa: ISLORUDA SL
Socio Único
- Sanchez Gimena Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 182, S 8, H CO 40218, I/A 2 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-14
Empresa: ISLORUDA SL
Administrador Unico
- Sanchez Gimena Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 181, S 8, H CO 40218, I/A 1 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-14
Empresa: GIMENA IMAGEN 3D SL
Administrador Unico
- Sanchez Gimena Daniel
Socio
- Gimena Lopez Sepulveda Juana
- Sanchez Gimena Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2630 , F 161, S 8, H CO 39146, I/A 1 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-14
Información de SANCHEZ GIMENA DANIEL
Mostramos los datos de SANCHEZ GIMENA DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ GIMENA DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos