SANCHEZ GIL OSCAR EMILIO
Informe ejecutivo de SANCHEZ GIL OSCAR EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ GIL OSCAR EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CUCHILLA DIGITAL SL | Administrador Solidario | 03/10/2023 | |
RECCO IMAGEN Y DESARROLLO SL | Administrador Solidario | 01/02/2012 | |
CAORSA HORTALEZA SL | Administrador Solidario | 08/05/2009 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ GIL OSCAR EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ GIL OSCAR EMILIO
Empresa: CUCHILLA DIGITAL SL
Administrador Solidario
- Carrascosa Alvarez Javier
- Sanchez Gil Oscar Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34109 , F 26, S 8, H M 613573, I/A 3 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Empresa: CUCHILLA DIGITAL SL
Administrador Solidario
- Beltran Bengoechea Francisco-javier
- Carrascosa Alvarez Javier
- Marti Lopez Amor Jaime
- Sanchez Gil Oscar Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34109 , F 26, S 8, H M 613573, I/A 3 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Empresa: CUCHILLA DIGITAL SL
Administrador Solidario
- Beltran Bengoechea Francisco-javier
- Carrascosa Alvarez Javier
- Marti Lopez Amor Jaime
- Sanchez Gil Oscar Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34109 , F 23, S 8, H M 613573, I/A 1 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-28
Empresa: RECCO IMAGEN Y DESARROLLO SL
Administrador Solidario
- Carrascosa Alvarez Javier
- Sanchez Gil Oscar Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14413 , F 32, S 8, H M 238167, I/A 6 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-28
Empresa: RECCO IMAGEN Y DESARROLLO SL
Consejero Delegado Solidario
- Carrascosa Alvarez Javier
- Ortiz Cordero Valentin
- Sanchez Gil Oscar Emilio
Consejero
- Carrascosa Alvarez Javier
- Ortiz Cordero Valentin
- Sanchez Gil Oscar Emilio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sanchez Gil Oscar Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14413 , F 32, S 8, H M 238167, I/A 6 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-28
Empresa: RECCO IMAGEN Y DESARROLLO SLL
Consejero Delegado Solidario
- Carrascosa Alvarez Javier
- Ortiz Cordero Valentin
- Sanchez Gil Oscar Emilio
Consejero
- Carrascosa Alvarez Javier
- Ortiz Cordero Valentin
- Sanchez Gil Oscar Emilio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sanchez Gil Oscar Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14413 , F 30, S 8, H M 238167, I/A 5 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-28
Empresa: CAORSA HORTALEZA SL
Administrador Solidario
- Carrascosa Alvarez Javier
- Ortiz Cordero Valentin
- Sanchez Gil Oscar Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26647 , F 132, S 8, H M 480252, I/A 1 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-28
Información de SANCHEZ GIL OSCAR EMILIO
Mostramos los datos de SANCHEZ GIL OSCAR EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ GIL OSCAR EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos