SANCHEZ GIJON MANUEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ GIJON MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ GIJON MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALEO SERVICE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 10/09/2024 | |
VALEO SERVICE ESPAÑA SA | Consejero | 10/09/2024 | |
VALEO ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 06/08/2024 | |
VALEO ESPAÑA SA | Apoderado | 15/12/2022 | |
VALEO ILUMINACION SA | Apoderado Mancomunado | 20/04/2022 | |
VALEO TERMICO SA | Apoderado Mancomunado | 19/04/2022 | |
VALEO TERMICO SA | Consejero | 22/03/2022 | |
VALEO ILUMINACION SA | Director General | 02/03/2021 | |
VALEO SERVICE ESPAÑA SA | Consejero | 18/10/2019 | |
VALEO ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/08/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANCHEZ GIJON MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ GIJON MANUEL
Empresa: VALEO SERVICE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 65435, I/A 158 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: VALEO SERVICE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Labrador Jimenez Rafael
- Martinez Diaz Antonio
- Rocha Figueiredo Juliana
- Saez Prieto Unai
- Sanchez Gijon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 65435, I/A 158 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: VALEO SERVICE ESPAÑA SA
Consejero
- Sanchez Gijon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 65435, I/A 157 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: VALEO ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H J 25260, I/A 25 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-23
Empresa: VALEO ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Labrador Jimenez Rafael
- Martinez Diaz Antonio
- Rocha Figueiredo Juliana
- Saez Prieto Unai
- Sanchez Gijon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H J 25260, I/A 25 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-23
Empresa: VALEO CLIMATIZACION SA
Liquidador
- Sanchez Gijon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36947 , F 223, S 8, H M 63432, I/A 31 (22/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Empresa: VALEO CLIMATIZACION SA
Consejero Delegado
Consejero
- Moreno Ortega Francisco
- Rocha Figueiredo Juliana
- Sanchez Gijon Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36947 , F 223, S 8, H M 63432, I/A 31 (22/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Empresa: VALEO ESPAÑA SA
Apoderado
- Sanchez Gijon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 670 , F 159, S 8, H J 25260, I/A 17 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-23
Empresa: VALEO SERVICE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Labrador Jimenez Rafael
- Martinez Diaz Antonio
- Rocha Figueiredo Juliana
- Saez Prieto Unai
- Sanchez Gijon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29277 , F 170, S 8, H M 65435, I/A 153 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-28
Empresa: VALEO SERVICE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Labrador Jimenez Rafael
- Martinez Diaz Antonio
- Rocha Figueiredo Juliana
- Rodrigues Rui Jorge
- Sanchez Gijon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29277 , F 170, S 8, H M 65435, I/A 153 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-28
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ GIJON MANUEL
Mostramos los datos de SANCHEZ GIJON MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ GIJON MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos