SANCHEZ-GIJON CAÑETE LUIS
Informe ejecutivo de SANCHEZ-GIJON CAÑETE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHEZ-GIJON CAÑETE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQLIPSE FILMS PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SL | Administrador Unico | 22/05/2012 | 11/03/2014 |
ZANZIBAR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL | Administrador Unico | 22/05/2012 | 11/03/2014 |
E TECH DESARROLLO Y TECNOLOGIA SL | Administrador Unico | 13/06/2012 | 17/02/2014 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ-GIJON CAÑETE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ-GIJON CAÑETE LUIS
Administrador Unico
- Sanchez-gijon Cañete Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 98, S 8, H GC 42901, I/A 6 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-35
Administrador Unico
- Sanchez-gijon Cañete Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 19, S 8, H GC 42839, I/A 6 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-35
Empresa: E TECH DESARROLLO Y TECNOLOGIA SL
Administrador Unico
- Sanchez-gijon Cañete Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023 , F 178, S 8, H GC 45767, I/A 3 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-35
Empresa: E TECH DESARROLLO Y TECNOLOGIA SL
Administrador Unico
- Sanchez-gijon Cañete Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023 , F 175, S 8, H GC 45767, I/A 1 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-35
Administrador Unico
- Sanchez-gijon Cañete Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 97, S 8, H GC 42901, I/A 4 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-35
Administrador Unico
- Sanchez-gijon Cañete Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 18, S 8, H GC 42839, I/A 4 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-35
Información de SANCHEZ-GIJON CAÑETE LUIS
Mostramos los datos de SANCHEZ-GIJON CAÑETE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ-GIJON CAÑETE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos