SANCHEZ GARCIA VIRGINIA
Informe ejecutivo de SANCHEZ GARCIA VIRGINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ GARCIA VIRGINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OVALO VIGO SL | Administrador Solidario | 12/02/2021 | |
HOSTELERIA BOQUETA SL | Administrador Solidario | 19/04/2016 | |
HOSTELERIA VIKI SL | Administrador Solidario | 25/02/2013 | |
NOVISAN MULTISERVICIOS Y COMERCIOS SL | Administrador Unico | 16/04/2011 | |
NOVISAN MULTISERVICIOS Y COMERCIOS SL | Apoderado | 05/01/2011 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ GARCIA VIRGINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ GARCIA VIRGINIA
Empresa: OVALO VIGO SL
Administrador Solidario
- Costas Alonso Rosa-ana
- Sanchez Garcia Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4350, L 4350, F 100, S 8, H PO 67838, I/A 1 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-36
Empresa: HOSTELERIA BOQUETA SL
Administrador Solidario
- Hernandez Aguila Felix Michel
- Sanchez Garcia Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3941 , F 20, S 8, H A 149681, I/A 1 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-03
Empresa: MESSODY MOTOR CORPORATION SL
Administrador Mancomunado
- Campo Donoso Eustaquio
- Sanchez Garcia Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 112, S 8, H CE 2428, I/A 3 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-51
Empresa: HOSTELERIA VIKI SL
Administrador Solidario
- Hernandez Aguila Felix Michel
- Sanchez Garcia Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3669 , F 99, S 8, H A 133719, I/A 1 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-03
Administrador Unico
- Sanchez Garcia Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 217, S 8, H CE 2451, I/A 3 (16/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-51
Administrador Mancomunado
- Sanchez Garcia Noelia
- Sanchez Garcia Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 217, S 8, H CE 2451, I/A 3 (16/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-51
Apoderado
- Sanchez Garcia Noelia
- Sanchez Garcia Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 217, S 8, H CE 2451, I/A 2 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-51
Administrador Mancomunado
- Sanchez Garcia Noelia
- Sanchez Garcia Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 216, S 8, H CE 2451, I/A 1 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-51
Empresa: MESSODY MOTOR CORPORATION SL
Administrador Mancomunado
- Campo Donoso Eustaquio
- Caparros Dominguez Gema Maria
- Sanchez Garcia Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 107, S 8, H CE 2428, I/A 1 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-51
Información de SANCHEZ GARCIA VIRGINIA
Mostramos los datos de SANCHEZ GARCIA VIRGINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ GARCIA VIRGINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos