SANCHEZ GARCIA OSCAR
Informe ejecutivo de SANCHEZ GARCIA OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE SANCHEZ GARCIA OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOPAMI SERVICES SL | Socio Unico | 18/01/2022 | |
TOPAMI SERVICES SL | Administrador Unico | 18/01/2022 | |
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES INDOLE SL | Administrador Unico | 23/04/2018 | |
ALOJAMIENTOS VILLA REAL SL | Administrador Unico | 20/03/2018 | |
BULEVAR SEC SL | Administrador Unico | 02/08/2016 | |
LO MEJOR DE LA MANCHA SL | Administrador Unico | 20/11/2014 | |
FUNTASY MOBILE SL | Socio Unico | 17/02/2014 | |
FUNTASY MOBILE SL | Administrador Unico | 17/02/2014 | |
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES EL REBOLLAL SL | Administrador Unico | 01/06/2011 | |
INKPOINT SL | Administrador Unico | 16/11/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANCHEZ GARCIA OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ GARCIA OSCAR
Empresa: TOPAMI SERVICES SL
Administrador Unico
- Sanchez Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42915 , F 40, S 8, H M 758642, I/A 1 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Empresa: TOPAMI SERVICES SL
Socio Único
- Sanchez Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42915 , F 40, S 8, H M 758642, I/A 1 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Empresa: LIMPIEZAS LA ANTIGUA SLL
Liquidador Solidario
- Cano Garcia Javier
- Fraile Camargo Carlos Alberto
- Sanchez Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 25, S 8, H SA 16393, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-37
Empresa: LIMPIEZAS LA ANTIGUA SLL
Administrador Solidario
- Cano Garcia Javier
- Fraile Camargo Carlos Alberto
- Sanchez Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 25, S 8, H SA 16393, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-37
Empresa: COMPLEJO RESIDENCIAL LAS CARMENES SL
Administrador Solidario
- Sanchez Garcia Gustavo
- Sanchez Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38914 , F 194, S 8, H M 691599, I/A 4 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-28
Empresa: RESTAURACIONES Y CATERING ZANCARA SL
Administrador Solidario
- Sanchez Garcia Gustavo
- Sanchez Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 354 , F 134, S 8, H CR 13604, I/A 4 (01/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-85-13
Empresa: HOTELES GUADIANA SL
Administrador Unico
- Sanchez Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 307 , F 48, S 8, H CR 11737, I/A 6 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-13
Empresa: ALOJAMIENTOS VILLA REAL SL
Administrador Unico
- Sanchez Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639 , F 215, S 8, H CR 29709, I/A 1 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-13
Empresa: ALOJAMIENTOS VILLA REAL SL
Socio Único
- Sanchez Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639 , F 215, S 8, H CR 29709, I/A 1 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-13
Empresa: HOTELES GUADIANA SL
Administrador Solidario
- Sanchez Ciudad Pedro Antonio
- Sanchez Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 307 , F 48, S 8, H CR 11737, I/A 5 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-13
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ GARCIA OSCAR
Mostramos los datos de SANCHEZ GARCIA OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ GARCIA OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos