SANCHEZ FRANQUELO JOSE FRANCISCO
Informe ejecutivo de SANCHEZ FRANQUELO JOSE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ FRANQUELO JOSE FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAN-FRAN SERVIOBRAS SL | Socio Unico | 28/02/2018 | |
SAN-FRAN SERVIOBRAS SL | Administrador Unico | 28/02/2018 | |
CEMENTOS SANFRANQ SL | Administrador Unico | 19/05/2016 | |
GOURMET PRODUCTOS TIPICOS SPAIN IMPORT-EXPORT SL | Apoderado | 16/01/2012 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ FRANQUELO JOSE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ FRANQUELO JOSE FRANCISCO
Empresa: SAN-FRAN SERVIOBRAS SL
Administrador Unico
- Sanchez Franquelo Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37322 , F 160, S 8, H M 665577, I/A 1 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Empresa: SAN-FRAN SERVIOBRAS SL
Socio Único
- Sanchez Franquelo Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37322 , F 160, S 8, H M 665577, I/A 1 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Empresa: JOSE GONZALO Y COMPAÑIA SA
Administrador Unico
- Sanchez Franquelo Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4494 , F 39, S 8, H M 74398, I/A 17 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-28
Empresa: CEMENTOS SANFRANQ SL
Administrador Unico
- Sanchez Franquelo Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19265 , F 97, S 8, H M 337433, I/A 6 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-28
Apoderado
- Sanchez Franquelo Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29334 , F 141, S 8, H M 528014, I/A 2 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
Empresa: JOSE GONZALO Y COMPAÑIA SA
Administrador Unico
- Sanchez Franquelo Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4494 , F 38, S 8, H M 74398, I/A 16 (19/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-28
Información de SANCHEZ FRANQUELO JOSE FRANCISCO
Mostramos los datos de SANCHEZ FRANQUELO JOSE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ FRANQUELO JOSE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos