SANCHEZ FRAILE FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de SANCHEZ FRAILE FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHEZ FRAILE FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
C. E. CONSULTING EMPRESARIAL ESPAÑA SL | Apoderado | 27/04/2021 | |
HUSAN PRODUCTS AND SERVICES SL | Apoderado | 30/11/2018 | |
DISEÑO Y VANGUARDISMO EMPRESARIAL SA | Apoderado | 31/08/2016 | |
C. E. CONSULTING EMPRESARIAL ESPAÑA SL | Apoderado | 21/11/2014 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ FRAILE FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ FRAILE FRANCISCO JAVIER
Apoderado
- Garcia Vicario Eugenio Javier
- Sanchez Fraile Francisco Javier
- Sañudo Vega Kenia Agladee
- Villaplana Garcia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41263 , F 12, S 8, H M 583673, I/A 27 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
Empresa: HISPALAR NEW CENTURY SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero Ejecutivo
Consejero
- Garcia Vicario Eugenio Javier
- Garrido Vera Jose Antonio
- Lemos Martinez Jose Antonio
- Martin Lara Luis
- Sanchez Fraile Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737 , F 4, S 8, H BA 30875, I/A 2 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-06
Empresa: HUSAN PRODUCTS AND SERVICES SL
Apoderado
- Sanchez Fraile Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33798 , F 117, S 8, H M 608314, I/A 3 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-28
Empresa: DISEÑO Y VANGUARDISMO EMPRESARIAL SA
Apoderado
- Sanchez Fraile Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23029 , F 173, S 8, H M 305184, I/A 11 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-28
Empresa: TU ASESORIA PERSONAL ON-LINE SL
Apoderado
- Sanchez Fraile Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33476 , F 215, S 8, H M 602614, I/A 7 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-168-28
Empresa: HISPALAR NEW CENTURY SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero Ejecutivo
Consejero
- Garcia Vicario Eugenio Javier
- Garrido Vera Jose Antonio
- Lemos Martinez Jose Antonio
- Sanchez Fraile Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34760 , F 42, S 8, H M 625205, I/A 1 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-28
Apoderado
- Sanchez Fraile Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32443 , F 56, S 8, H M 583673, I/A 5 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-28
Empresa: C E CONSULTING EMPRESARIAL SL
Apoderado
- Garcia Vicario Eugenio Javier
- Sanchez Fraile Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26259 , F 220, S 8, H M 166646, I/A 19 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-28
Empresa: C E CONSULTING EMPRESARIAL SL
Apoderado
- Garcia Vicario Eugenio Javier
- Sanchez Fraile Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26259 , F 217, S 8, H M 166646, I/A 16 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-28
Información de SANCHEZ FRAILE FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de SANCHEZ FRAILE FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ FRAILE FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos