SANCHEZ FERRER PILAR
Informe ejecutivo de SANCHEZ FERRER PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ FERRER PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONE MORE CHANCE SL | Administrador Unico | 15/01/2019 | |
AGROCORAL SA | Apoderado | 06/07/2015 | |
SANAMBIENT SL | Apoderado | 27/02/2015 | |
B ARGENTE & GUARDIA ASOCIADOS SLP | Socio | 02/08/2013 | |
AGROCORAL SA | Apoderado Solidario | 27/07/2010 | |
PROMOTORUM LEVANTE SL | Administrador Solidario | 05/05/2009 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ FERRER PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ FERRER PILAR
Empresa: ONE MORE CHANCE SL
Administrador Unico
- Sanchez Ferrer Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10606, L 7887, F 65, S 8, H V 185547, I/A 2 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-46
Empresa: VALENCIA ETERNA 2008 SL
Administrador Unico
- Sanchez Ferrer Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8922, L 6208, F 142, S 8, H V 130195, I/A 4 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-46
Empresa: AGROCORAL SA
Apoderado
- Sanchez Ferrer Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838, L 3144, F 8, S 8, H V 55315, I/A 24 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-46
Empresa: SANAMBIENT SL
Apoderado
- Sanchez Ferrer Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9922, L 7204, F 56, S 8, H V 163908, I/A 2 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-46
Empresa: B ARGENTE & GUARDIA ASOCIADOS SLP
Socio
- Sanchez Ferrer Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1477 , F 176, S 8, H GR 42467, I/A 2 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-18
Empresa: AGROCORAL SA
Administrador Mancomunado
- Sanchez Ferrer Jose Miguel
- Sanchez Ferrer Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838, L 3144, F 6, S 8, H V 55315, I/A 20 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-46
Empresa: AGROCORAL SA
Apoderado Solidario
- Sanchez Ferrer Jose Miguel
- Sanchez Ferrer Pilar
- Sanchez Molina Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838, L 3144, F 5, S 8, H V 55315, I/A 19 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-149-46
Empresa: AGROCORAL SA
Administrador Mancomunado
- Sanchez Ferrer Jose Miguel
- Sanchez Ferrer Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838, L 3144, F 5, S 8, H V 55315, I/A 18 (24/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-46
Empresa: AGROCORAL SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ferrer Bella Concepcion
- Sanchez Ferrer Manuel
- Sanchez Ferrer Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838, L 3144, F 5, S 8, H V 55315, I/A 18 (24/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-46
Empresa: VALENCIA ETERNA 2008 SL
Administrador Unico
- Sanchez Ferrer Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8922, L 6208, F 142, S 8, H V 130195, I/A 3 (08/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-46
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ FERRER PILAR
Mostramos los datos de SANCHEZ FERRER PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ FERRER PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos