SANCHEZ FERNANDEZ ANTONIO JAVIER
Informe ejecutivo de SANCHEZ FERNANDEZ ANTONIO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ FERNANDEZ ANTONIO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUINTA ROSARIO APOSENTOS SL | Administrador Unico | 30/12/2022 | |
DISMONSA INVERSIONES SL | Apoderado | 10/06/2022 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ FERNANDEZ ANTONIO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ FERNANDEZ ANTONIO JAVIER
Empresa: QUINTA ROSARIO APOSENTOS SL
Administrador Unico
- Sanchez Fernandez Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6267, L 5175, F 186, S 8, H MA171332, I/A 1 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-29
Empresa: DISMONSA INVERSIONES SL
Apoderado
- Sanchez Fernandez Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5757, L 4664, F 136, S 8, H MA146599, I/A 5 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-29
Liquidador Solidario
- Ojeda Perez Jose Antonio
- Sanchez Fernandez Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3775, L 2686, F 135, S 8, H MA 76398, I/A 3 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-29
Empresa: TEMPLUS 58 SL
Liquidador
- Sanchez Fernandez Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3458, L 2370, F 68, S 8, H MA 67591, I/A 4 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-29
Empresa: TEMPLUS 58 SL
Administrador Unico
- Sanchez Fernandez Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3458, L 2370, F 68, S 8, H MA 67591, I/A 4 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-29
Información de SANCHEZ FERNANDEZ ANTONIO JAVIER
Mostramos los datos de SANCHEZ FERNANDEZ ANTONIO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ FERNANDEZ ANTONIO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos