SANCHEZ FACERIAS JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de SANCHEZ FACERIAS JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ FACERIAS JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DEPORTIVA SL | Soc.Prof. | 12/12/2023 | |
CENTRO MEDICO DE SABIÑANIGO SCP | Soc.Prof. | 07/06/2016 | |
CENTRO MEDICO DE SABIÑANIGO SCP | Administrador Unico | 07/06/2016 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ FACERIAS JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ FACERIAS JUAN CARLOS
Administrador Solidario
- Sanchez Facerias Juan Carlos
- Sanchez Facerias Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579 , F 192, S 8, H HU 10634, I/A 4 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-22
Soc.Prof.
- Sanchez Facerias Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579 , F 191, S 8, H HU 10634, I/A 3 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-22
Empresa: CENTRO MEDICO DE SABIÑANIGO SCP
Administrador Unico
- Sanchez Facerias Juan Carlos
Soc.Prof.
- Blasco Fernandez Abel
- Sanchez Facerias Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 66, S 8, H HU 12594, I/A 1 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-22
Administrador Solidario
- Sanchez Facerias Juan Carlos
- Sanchez Facerias Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579 , F 190, S 8, H HU 10634, I/A 1 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-22
Información de SANCHEZ FACERIAS JUAN CARLOS
Mostramos los datos de SANCHEZ FACERIAS JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ FACERIAS JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos