SANCHEZ ESPIN PASCUAL
Informe ejecutivo de SANCHEZ ESPIN PASCUAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ ESPIN PASCUAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BURLESQUE OCIO SL | Administrador Mancomunado | 02/11/2015 | |
SWING OCIO SL | Socio Unico | 01/12/2011 | |
SWING OCIO SL | Administrador Unico | 01/12/2011 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ ESPIN PASCUAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ ESPIN PASCUAL
Empresa: BURLESQUE OCIO SL
Administrador Mancomunado
- Nuñez Mariño Nerea
- Sanchez Espin Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3895 , F 133, S 8, H A 147093, I/A 1 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-03
Empresa: SWING OCIO SL
Administrador Unico
- Sanchez Espin Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 61, S 8, H A 114782, I/A 5 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-03
Empresa: SWING OCIO SL
Socio Único
- Sanchez Espin Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 61, S 8, H A 114782, I/A 5 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-03
Empresa: SWING OCIO SL
Apoderado
- Sanchez Espin Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 61, S 8, H A 114782, I/A 4 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-03
Empresa: SWING OCIO SL
Apoderado
- Sanchez Espin Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 61, S 8, H A 114782, I/A 3 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-03
Empresa: SWING OCIO SL
Administrador Unico
- Sanchez Espin Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 60, S 8, H A 114782, I/A 2 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-03
Información de SANCHEZ ESPIN PASCUAL
Mostramos los datos de SANCHEZ ESPIN PASCUAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ ESPIN PASCUAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos