SANCHEZ ESCUDERO IVAN
Informe ejecutivo de SANCHEZ ESCUDERO IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ ESCUDERO IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANOPUS NAOS SL | Administrador Solidario | 06/09/2024 | |
EDIFICIO VILCHES SL | Administrador Solidario | 18/06/2024 | |
AURIGA INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 11/06/2024 | |
DISA ALOJAMIENTOS SL | Administrador Solidario | 10/12/2023 | |
GRUPO PROMO INMOBILIARI 57 SL | Administrador Solidario | 11/02/2022 | |
ANTILIA PROYECTOS SL | Administrador Unico | 29/07/2021 | |
GALORE GLOBAL SL | Socio Unico | 12/03/2021 | |
GALORE GLOBAL SL | Administrador Unico | 26/12/2019 | |
DOBO HOMES SL | Socio Unico | 07/02/2017 | |
DOBO HOMES SL | Administrador Unico | 07/02/2017 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ ESCUDERO IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ ESCUDERO IVAN
Empresa: CANOPUS NAOS SL
Administrador Solidario
- Anaya Muñoz Luis Gabriel
- Sanchez Escudero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 831462, I/A 1 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: EDIFICIO VILCHES SL
Administrador Solidario
- Anaya Muñoz Luis Gabriel
- Sanchez Escudero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826107, I/A 1 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: AURIGA INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Redero Cabezas Juan Carlos
- Sanchez Escudero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825084, I/A 1 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: DISA ALOJAMIENTOS SL
Administrador Solidario
- Peñaranda Hernandez Agustin
- Sanchez Escudero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46054 , F 84, S 8, H M 809193, I/A 1 (10/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-28
Empresa: ROOMTI PROPERTY MANAGEMENT SL
Liquidador
- Losa Contreras Manuel
- Sanchez Escudero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36208 , F 3, S 8, H M 650660, I/A 4 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
Empresa: ROOMTI PROPERTY MANAGEMENT SL
Administrador Mancomunado
- Losa Contreras Manuel
- Peñaranda Hernandez Agustin
- Sanchez Escudero Ivan
Liquidador
- Losa Contreras Manuel
- Sanchez Escudero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36208 , F 3, S 8, H M 650660, I/A 4 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
Empresa: GRUPO PROMO INMOBILIARI 57 SL
Administrador Solidario
- Perez Lopez Angel
- Sanchez Escudero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37680 , F 4, S 8, H M 671319, I/A 3 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
Empresa: GRUPO PROMO INMOBILIARI 57 SL
Administrador Mancomunado
- Losa Contreras Manuel
- Peñaranda Hernandez Agustin
- Sanchez Escudero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37680 , F 4, S 8, H M 671319, I/A 3 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
Empresa: ANTILIA PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Sanchez Escudero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42254 , F 180, S 8, H M 748059, I/A 1 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-28
Empresa: GALORE GLOBAL SL
Socio Único
- Sanchez Escudero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40038 , F 3, S 8, H M 711356, I/A 3 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ ESCUDERO IVAN
Mostramos los datos de SANCHEZ ESCUDERO IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ ESCUDERO IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos