SANCHEZ ESCOBAR WENCESLAO
Informe ejecutivo de SANCHEZ ESCOBAR WENCESLAO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ ESCOBAR WENCESLAO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOCARES BERDI SL | Administrador Unico | 10/09/2015 | 03/01/2017 |
AUTOCARES BERDI SL | Socio Unico | 16/11/2016 | 03/01/2017 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ ESCOBAR WENCESLAO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ ESCOBAR WENCESLAO
Empresa: AUTOCARES BERDI SL
Administrador Unico
- Sanchez Escobar Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2210, L 1123, F 198, S 8, H MA 33438, I/A 8 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-29
Empresa: AUTOCARES BERDI SL
Nuevo Socio Único
- Sanchez Escobar Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2210, L 1123, F 198, S 8, H MA 33438, I/A 7 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-29
Empresa: AUTOCARES BERDI SL
Administrador Unico
- Sanchez Escobar Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2210, L 1123, F 198, S 8, H MA 33438, I/A 6 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-29
Información de SANCHEZ ESCOBAR WENCESLAO
Mostramos los datos de SANCHEZ ESCOBAR WENCESLAO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ ESCOBAR WENCESLAO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos