SANCHEZ ELIAS MONICA ELIZABETH
Informe ejecutivo de SANCHEZ ELIAS MONICA ELIZABETH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ ELIAS MONICA ELIZABETH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVERGREEN ENERGY SUPPLY SL | Apoderado | 17/02/2020 | |
POWERBOB SL | Apoderado | 10/02/2020 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ ELIAS MONICA ELIZABETH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ ELIAS MONICA ELIZABETH
Empresa: EVERGREEN ELECTRICA SL
Apoderado
- Sanchez Elias Monica Elizabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4715, L 3623, F 196, S 8, H MA103782, I/A 12 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-29
Empresa: EVERGREEN ENERGY SUPPLY SL
Apoderado
- Sanchez Elias Monica Elizabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5921, L 4828, F 195, S 8, H MA154809, I/A 2 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-29
Empresa: NILS-BO KAPITAL SL
Apoderado
- Sanchez Elias Monica Elizabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5921, L 4828, F 67, S 8, H MA154779, I/A 2 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-29
Empresa: EVERGREEN ELECTRICA SL
Apoderado
- Sanchez Elias Monica Elizabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4715, L 3623, F 194, S 8, H MA103782, I/A 9 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-29
Información de SANCHEZ ELIAS MONICA ELIZABETH
Mostramos los datos de SANCHEZ ELIAS MONICA ELIZABETH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ ELIAS MONICA ELIZABETH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos