SANCHEZ DIAZ FELIX
Informe ejecutivo de SANCHEZ DIAZ FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ DIAZ FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EINES X INSERCIO EMPRESA D'INSERCIO SL | Gerente | 21/11/2023 | |
EINES X INSERCIO EMPRESA D'INSERCIO SL | Consejero | 21/11/2023 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ DIAZ FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ DIAZ FELIX
Consejero
- Sanchez Diaz Felix
Gerente
- Sanchez Diaz Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 208, S 8, H PM 82215, I/A 9 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-07
Empresa: NOVESFORMES SETEMBRE 2004 SL
Administrador Solidario
- Sanchez Diaz Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2128 , F 182, S 8, H PM 50504, I/A 5 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-07
Empresa: OBRAS REFORMAS Y ALBAÑILES 2011 SL
Apoderado
- Sanchez Diaz Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2474 , F 74, S 8, H PM 68273, I/A 3 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-07
Empresa: OBRAS REFORMAS Y ALBAÑILES 2011 SL
Apoderado
- Sanchez Diaz Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2474 , F 74, S 8, H PM 68273, I/A 2 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-07
Empresa: NOVESFORMES SETEMBRE 2004 SL
Administrador Solidario
- Sanchez Diaz Felix
- Sanchez Diaz Maria Del Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2128 , F 182, S 8, H PM 50504, I/A 4 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-162-07
Empresa: NOVESFORMES SETEMBRE 2004 SL
Administrador Solidario
- Molina Ferrer Manuel
- Sanchez Diaz Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2128 , F 182, S 8, H PM 50504, I/A 4 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-162-07
Información de SANCHEZ DIAZ FELIX
Mostramos los datos de SANCHEZ DIAZ FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ DIAZ FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos