SANCHEZ DEL VILLAR ENRIQUE
Informe ejecutivo de SANCHEZ DEL VILLAR ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ DEL VILLAR ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATRIA ECOS CAPITAL SIL SA | Apoderado | 16/09/2024 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ DEL VILLAR ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ DEL VILLAR ENRIQUE
Empresa: ATRIA ECOS CAPITAL SIL SA
Apoderado
- Recuenco Gomecello Miguel Angel
- Rodriguez-tubio Fernandez Patricia
- Sanchez Del Villar Enrique
Auditor
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 831481, I/A 1 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-28
Apoderado
- Sanchez Del Villar Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30290 , F 222, S 8, H M 291014, I/A 62 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-28
Apoderado
- Sanchez Del Villar Enrique
- Sanchez Del Villar Enrique
- Sanchez Del Villar Enrique
- Sanchez Del Villar Enrique
- Sanchez Del Villar Enrique
- Sanchez Del Villar Enrique
- Sanchez Del Villar Enrique
- Sanchez Del Villar Enrique
- Sanchez Del Villar Enrique
- Sanchez Del Villar Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26605 , F 55, S 8, H M 479478, I/A 15 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-28
Apoderado
- Sanchez Del Villar Enrique
- Sanchez Del Villar Enrique
- Sanchez Del Villar Enrique
- Sanchez Del Villar Enrique
- Sanchez Del Villar Enrique
- Sanchez Del Villar Enrique
- Sanchez Del Villar Enrique
- Sanchez Del Villar Enrique
- Sanchez Del Villar Enrique
- Sanchez Del Villar Enrique
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26605 , F 50, S 8, H M 479478, I/A 5 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
Apoderado
- Sanchez Del Villar Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24782 , F 184, S 8, H M 291014, I/A 45 (19/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-28
Información de SANCHEZ DEL VILLAR ENRIQUE
Mostramos los datos de SANCHEZ DEL VILLAR ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ DEL VILLAR ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos