SANCHEZ DEL REAL GRACIA MARIA
Informe ejecutivo de SANCHEZ DEL REAL GRACIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ DEL REAL GRACIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VITAMINA NETWORK SL | Administrador Unico | 31/01/2018 | |
VITAMINA NETWORK SL | Socio Unico | 31/01/2018 | |
INGENIO EDITORIAL MULTIMEDIA SL | Administrador Unico | 10/12/2014 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ DEL REAL GRACIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ DEL REAL GRACIA MARIA
Empresa: GLOBAL LEADERSHIP INSTITUTE SL
Socio Único
- Sanchez Del Real Gracia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29230 , F 213, S 8, H M 526254, I/A 4 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
Empresa: PLATEAU SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Sanchez Del Real Gracia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29230 , F 213, S 8, H M 526254, I/A 3 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
Empresa: PLATEAU SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Sanchez Del Real Gracia Maria
- Torrejon Lechon David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29230 , F 213, S 8, H M 526254, I/A 3 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
Empresa: READERSOFT EUROPE SL
Administrador Unico
- Sanchez Del Real Gracia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28462 , F 185, S 8, H M 512488, I/A 3 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-28
Empresa: READERSOFT EUROPE SL
Administrador Mancomunado
- Rumeu De Armas Sanchez Arjona Juan Manuel
- Sanchez Del Real Gracia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28462 , F 185, S 8, H M 512488, I/A 3 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-28
Empresa: PLATEAU SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Sanchez Del Real Gracia Maria
- Torrejon Lechon David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29230 , F 212, S 8, H M 526254, I/A 2 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Empresa: BIG BLUE FACTORY SL
Administrador Mancomunado
- Rumeu De Armas Sanchez Arjona Juan Manuel
- Sanchez Del Real Gracia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28462 , F 183, S 8, H M 512488, I/A 1 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-28
Información de SANCHEZ DEL REAL GRACIA MARIA
Mostramos los datos de SANCHEZ DEL REAL GRACIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ DEL REAL GRACIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos