SANCHEZ DEL PINO ANTONIO
Informe ejecutivo de SANCHEZ DEL PINO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 21
CARGOS DE SANCHEZ DEL PINO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA Y SERVICIOS DE PATRIMONIO SL | Administrador Unico | 29/07/2024 | |
ASESORIA Y SERVICIOS DE PATRIMONIO SL | Socio Unico | 29/07/2024 | |
GLOBATOUR COMPANY INTERNATIONAL SL | Administrador Unico | 20/12/2023 | |
SOLPRIGA SL | Apoderado | 03/08/2022 | |
SPERTIX SOLUCIONES INTEGRALES SL | Administrador Unico | 15/01/2018 | |
MAPEA ARQUITECTURA SLP | Soc.Prof. | 25/10/2017 | |
MAPEA ARQUITECTURA SLP | Administrador Unico | 25/10/2017 | |
MAPEA SAIN SL | Administrador Unico | 08/01/2016 | |
ENCUADERNACION ODISEA SL | Administrador Unico | 26/01/2015 | |
LECTURA OPTICA DA-VINCI SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/04/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANCHEZ DEL PINO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ DEL PINO ANTONIO
Empresa: MUSICA Y DANZA AMDAS SL
Liquidador
- Sanchez Del Pino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H J 21593, I/A 4 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-23
Empresa: MUSICA Y DANZA AMDAS SL
Administrador Unico
- Sanchez Del Pino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H J 21593, I/A 4 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-23
Administrador Unico
- Sanchez Del Pino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H J 26973, I/A 1 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-23
Socio Único
- Sanchez Del Pino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H J 26973, I/A 1 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-23
Empresa: MINTAKA UNIVERSAL SOLID SL
Administrador Unico
- Sanchez Del Pino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 762822, I/A 2 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Empresa: USEFUL TIPS SL
Administrador Unico
- Sanchez Del Pino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41842 , F 184, S 8, H M 741141, I/A 3 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Empresa: ADAPTA MADRID TSP SL
Administrador Unico
- Sanchez Del Pino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40524 , F 94, S 8, H M 719367, I/A 3 (24/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-28
Empresa: GLOBATOUR COMPANY INTERNATIONAL SL
Administrador Unico
- Sanchez Del Pino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37302 , F 114, S 8, H M 665194, I/A 5 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-28
Administrador Unico
- Sanchez Del Pino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43267 , F 124, S 8, H M 764434, I/A 3 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: SOLPRIGA SL
Apoderado
- Sanchez Del Pino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5932 , F 109, S 8, H BI 13160, I/A 25 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-48
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ DEL PINO ANTONIO
Mostramos los datos de SANCHEZ DEL PINO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ DEL PINO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos