SANCHEZ DEL MORAL MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ DEL MORAL MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ DEL MORAL MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACEPRENSA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/07/2012 | 02/12/2013 |
ACEPRENSA SA | Consejero | 25/05/2009 | 02/12/2013 |
ACEPRENSA SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 25/05/2009 | 02/07/2012 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ DEL MORAL MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ DEL MORAL MIGUEL ANGEL
Empresa: ACEPRENSA SA
Consejero
- Arechaga Duque Ignacio
- Sanchez Del Moral Miguel Angel
- Serrano Valero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29692 , F 150, S 8, H M 70482, I/A 11 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-28
Empresa: ACEPRENSA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arechaga Duque Ignacio
- Bernal Fernandez Salvador
- Garcia Verdugo Sales Francisco Javier
- Ortega Larrea Carlos
- Sanchez Del Moral Miguel Angel
- Serrano Valero Rafael
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4240 , F 73, S 8, H M 70482, I/A 9 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-28
Empresa: ACEPRENSA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Luna Mansilla Miguel Angel
- Sanchez Del Moral Miguel Angel
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4240 , F 73, S 8, H M 70482, I/A 9 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-28
Empresa: ACEPRENSA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Luna Mansilla Miguel Angel
- Sanchez Del Moral Miguel Angel
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Luna Mansilla Miguel Angel
- Ortega Larrea Carlos
- Sanchez Del Moral Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4240 , F 72, S 8, H M 70482, I/A 8 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-28
Información de SANCHEZ DEL MORAL MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de SANCHEZ DEL MORAL MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ DEL MORAL MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos