SANCHEZ DE SEBASTIAN PINILLA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ DE SEBASTIAN PINILLA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SANCHEZ DE SEBASTIAN PINILLA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DENTOESTETIC CENTRO DE SALUD Y ESTETICA DENTAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/10/2018 | 23/09/2019 |
NEOTECH CLINICAL SL | Apoderado | 05/11/2018 | 23/09/2019 |
DENTIX HEALTH CORPORATION SL | Apoderado | 17/10/2018 | 20/09/2019 |
DENTIX HEALTH INTERNATIONAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/10/2018 | 20/09/2019 |
DENTIX HEALTH CORPORATION SL | Consejero | 11/04/2018 | 12/12/2018 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ DE SEBASTIAN PINILLA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ DE SEBASTIAN PINILLA MIGUEL ANGEL
Empresa: NEOTECH CLINICAL SL
Apoderado
- Rodriguez Partal Maria-isabel
- Rodriguez Partal Maria-isabel
- Sanchez De Sebastian Pinilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36470 , F 6, S 8, H M 576005, I/A 25 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rodriguez Partal Maria-isabel
- Sanchez De Sebastian Pinilla Miguel Angel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34627 , F 173, S 8, H M 310564, I/A 35 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
Empresa: DENTIX HEALTH CORPORATION SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Rodriguez Partal Maria-isabel
- Rodriguez Partal Maria-isabel
- Sanchez De Sebastian Pinilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36227 , F 118, S 8, H M 574365, I/A 22 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Empresa: DENTIX HEALTH INTERNATIONAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rodriguez Partal Maria-isabel
- Sanchez De Sebastian Pinilla Miguel Angel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36668 , F 193, S 8, H M 575519, I/A 16 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Empresa: DENTIX HEALTH CORPORATION SL
Consejero
- Anton Bravo Daniel
- Dominguez Moreno Luis Manuel
- Merlano Soto Arturo
- Morata Navarro Manuel Jose
- Paperan Saccone Eduardo Andres
- Rodriguez Partal Maria-isabel
- Sanchez De Sebastian Pinilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36227 , F 117, S 8, H M 574365, I/A 20 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-28
Empresa: NEOTECH CLINICAL SL
Apoderado
- Albiol Gutierrez Igor
- Diaz Barrientos Jesus
- Paperan Saccone Eduardo Andres
- Rodriguez Partal Maria-isabel
- Sanchez De Sebastian Pinilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36470 , F 1, S 8, H M 576005, I/A 19 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albiol Gutierrez Igor
- Diaz Barrientos Jesus
- Paperan Saccone Eduardo Andres
- Rodriguez Partal Maria-isabel
- Sanchez De Sebastian Pinilla Miguel Angel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34627 , F 168, S 8, H M 310564, I/A 29 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-28
Empresa: DENTIX HEALTH INTERNATIONAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albiol Gutierrez Igor
- Armendariz Molinat Antonio
- Diaz Barrientos Jesus
- Paperan Saccone Eduardo Andres
- Rodriguez Partal Maria-isabel
- Sanchez De Sebastian Pinilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36668 , F 191, S 8, H M 575519, I/A 15 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
Empresa: DENTIX HEALTH CORPORATION SL
Apoderado
- Albiol Gutierrez Igor
- Armendariz Molinat Antonio
- Diaz Barrientos Jesus
- Paperan Saccone Eduardo Andres
- Rodriguez Partal Maria-isabel
- Sanchez De Sebastian Pinilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36227 , F 115, S 8, H M 574365, I/A 18 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-28
Empresa: DENTIX HEALTH CORPORATION SL
Consejero
- Morata Navarro Manuel Jose
- Sanchez De Sebastian Pinilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36227 , F 113, S 8, H M 574365, I/A 15 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Información de SANCHEZ DE SEBASTIAN PINILLA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de SANCHEZ DE SEBASTIAN PINILLA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ DE SEBASTIAN PINILLA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos