SANCHEZ DE OCAÑA ROMERO MANUEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ DE OCAÑA ROMERO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ DE OCAÑA ROMERO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LV ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP | Apoderado Solidario | 19/05/2022 | |
IBERIAN PISTACIUM SL | Apoderado | 29/04/2021 | |
VIDAL Y ASOCIADOS ESTUDIO DE ARQUITECTURA SLP | Apoderado | 20/04/2021 | |
VIDAL Y ASOCIADOS ESTUDIO DE ARQUITECTURA SLP | Apoderado | 19/12/2019 | |
DISEÑO DE PROYECTOS Y URBANISMO SLP | Apoderado | 25/01/2019 | |
LUIS VIDAL ARQUITECTOS SLP | Apoderado | 09/01/2019 | |
VIDAL Y ASOCIADOS ESTUDIO DE ARQUITECTURA SLP | Apoderado Solidario | 04/01/2019 | |
LV ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP | Apoderado Solidario | 02/01/2019 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ DE OCAÑA ROMERO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ DE OCAÑA ROMERO MANUEL
Apoderado Solidario
- Minguet Rodriguez Diego
- Rodriguez Campello Jorge
- Sanchez De Ocaña Romero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38223 , F 159, S 8, H M 271343, I/A 7 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-28
Empresa: IBERIAN PISTACIUM SL
Apoderado
- Sanchez De Ocaña Romero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36076 , F 161, S 8, H M 648243, I/A 2 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-28
Apoderado
- Minguet Rodriguez Diego
- Rodriguez Campello Jorge
- Sanchez De Ocaña Romero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19208 , F 163, S 8, H M 336261, I/A 15 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Apoderado
- Sanchez De Ocaña Romero Manuel
- Torrejon Perez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19208 , F 163, S 8, H M 336261, I/A 14 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
Empresa: DISEÑO DE PROYECTOS Y URBANISMO SLP
Apoderado
- Sanchez De Ocaña Romero Manuel
- Torrejon Perez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38610 , F 94, S 8, H M 686627, I/A 2 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
Empresa: LUIS VIDAL ARQUITECTOS SLP
Apoderado
- Sanchez De Ocaña Romero Manuel
- Torrejon Perez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37782 , F 154, S 8, H M 673063, I/A 2 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Apoderado Solidario
- Sanchez De Ocaña Romero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19208 , F 162, S 8, H M 336261, I/A 12 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-28
Apoderado Solidario
- Sanchez De Ocaña Romero Manuel
- Torrejon Perez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16032 , F 85, S 8, H M 271343, I/A 6 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-28
Información de SANCHEZ DE OCAÑA ROMERO MANUEL
Mostramos los datos de SANCHEZ DE OCAÑA ROMERO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ DE OCAÑA ROMERO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos