SANCHEZ DE LA ROSA JORGE
Informe ejecutivo de SANCHEZ DE LA ROSA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHEZ DE LA ROSA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONALAW SERVICIOS JURIDICOS SL | Administrador Solidario | 25/01/2021 | 19/07/2023 |
COMEXPLOTEL SA | Apoderado Solidario | 20/06/2013 | |
BELROY SA | Apoderado Solidario | 19/06/2013 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ DE LA ROSA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ DE LA ROSA JORGE
Administrador Solidario
- Sanchez De La Rosa Jorge
- Vallejos Estanyol Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44443 , F 74, S 8, H B 456188, I/A 4 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-08
Administrador Solidario
- Sanchez De La Rosa Jorge
- Vallejos Estanyol Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44443 , F 73, S 8, H B 456188, I/A 3 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Empresa: COMEXPLOTEL SA
Apoderado Solidario
- Sanchez De La Rosa Jorge
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336 , F 162, S 8, H A 27252, I/A 21 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-03
Empresa: BELROY SA
Apoderado Solidario
- Sanchez De La Rosa Jorge
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 89, S 8, H A 35487, I/A 19 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-03
Información de SANCHEZ DE LA ROSA JORGE
Mostramos los datos de SANCHEZ DE LA ROSA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ DE LA ROSA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos