SANCHEZ DE GRACIA MANUEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ DE GRACIA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ DE GRACIA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENMA-TOROS SL | Administrador Unico | 31/12/2019 | |
LUSAN SERVICIOS 2014 SL | Administrador Mancomunado | 21/01/2014 | |
SILES LIMOUSINES SL | Administrador Unico | 16/03/2010 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ DE GRACIA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ DE GRACIA MANUEL
Empresa: ENMA-TOROS SL
Administrador Unico
- Sanchez De Gracia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47173 , F 109, S 8, H B 543531, I/A 1 (31/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-08
Empresa: LUSAN SERVICIOS 2014 SL
Administrador Mancomunado
- Lumbreras Nadal Montserrat
- Sanchez De Gracia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44107 , F 138, S 8, H B 447145, I/A 1 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08
Empresa: CLASICOS Y LIMOUSINES SL
Administrador Unico
- Sanchez De Gracia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 126, S 8, H HU 9588, I/A 2 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-22
Empresa: SILES LIMOUSINES SL
Administrador Unico
- Sanchez De Gracia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41767 , F 196, S 8, H B 396332, I/A 1 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-08
Información de SANCHEZ DE GRACIA MANUEL
Mostramos los datos de SANCHEZ DE GRACIA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ DE GRACIA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos