SANCHEZ DE ALBA PEDRO JOSE
Informe ejecutivo de SANCHEZ DE ALBA PEDRO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ DE ALBA PEDRO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE LA NATURALEZA EL BARRICHE SL | Apoderado | 26/11/2020 | |
DALSA LOGIS SL | Apoderado Solidario | 08/04/2014 | |
NOVOTRANSUR SL | Administrador Unico | 27/02/2012 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ DE ALBA PEDRO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ DE ALBA PEDRO JOSE
Empresa: SERVICIOS EDUCATIVOS HERCULES SL
Liquidador
- Sanchez De Alba Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1577 , F 75, S 8, H CA 24111, I/A 7 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-11
Apoderado
- Sanchez De Alba Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2369 , F 96, S 8, H CA 23317, I/A 10 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-11
Administrador Unico
- Sanchez De Alba Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2369 , F 96, S 8, H CA 23317, I/A 9 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-11
Empresa: SERVICIOS EDUCATIVOS HERCULES SL
Liquidador
- Sanchez De Alba Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1577 , F 75, S 8, H CA 24111, I/A 6 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-11
Empresa: SERVICIOS EDUCATIVOS HERCULES SL
Administrador Unico
- Sanchez De Alba Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1577 , F 75, S 8, H CA 24111, I/A 6 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-11
Empresa: AUTOZON DESGUACES SL
Apoderado Solidario
- Sanchez De Alba Manuel
- Sanchez De Alba Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2115 , F 203, S 8, H CA 46256, I/A 2 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-11
Empresa: SERVICIOS EDUCATIVOS HERCULES SL
Administrador Unico
- Sanchez De Alba Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1577 , F 74, S 8, H CA 24111, I/A 3 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-11
Administrador Unico
- Sanchez De Alba Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1549 , F 91, S 8, H CA 23317, I/A 6 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-11
Empresa: NOVOTRANSUR SL
Administrador Unico
- Sanchez De Alba Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 114, S 8, H CA 15843, I/A 4 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-11
Información de SANCHEZ DE ALBA PEDRO JOSE
Mostramos los datos de SANCHEZ DE ALBA PEDRO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ DE ALBA PEDRO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos