SANCHEZ CUADRADO JUAN
Informe ejecutivo de SANCHEZ CUADRADO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHEZ CUADRADO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO HONG KONG MULTISERVICES SL | Administrador Unico | 18/05/2024 | |
DESARROLLOS EMPRESARIALES MANISES SL | Apoderado | 19/12/2019 | |
FARIOLEN SL | Administrador Unico | 16/10/2013 | |
INTEGRA LAVANDERIA INDUSTRIAL SL | Administrador Unico | 01/10/2013 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ CUADRADO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ CUADRADO JUAN
Empresa: GRUPO HONG KONG MULTISERVICES SL
Administrador Unico
- Sanchez Cuadrado Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 822975, I/A 1 (18/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-28
Empresa: TAAL TERAPIAS SL
Administrador Unico
- Sanchez Cuadrado Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36505 , F 128, S 8, H M 655747, I/A 3 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-28
Empresa: DESARROLLOS EMPRESARIALES MANISES SL
Apoderado
- Sanchez Cuadrado Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26236 , F 63, S 8, H M 472724, I/A 6 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
Empresa: DESARROLLOS EMPRESARIALES MANISES SL
Administrador Unico
- Sanchez Cuadrado Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26236 , F 63, S 8, H M 472724, I/A 5 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
Empresa: LOS CASTILLOS GESTION DEPORTIVA SL
Administrador Unico
- Sanchez Cuadrado Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29796 , F 146, S 8, H M 536103, I/A 3 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-28
Empresa: INCORPORA LAVANDERIA INDUSTRIAL SL
Administrador Unico
- Sanchez Cuadrado Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31443 , F 140, S 8, H M 565976, I/A 4 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-28
Empresa: TAAL TERAPIAS SL
Administrador Unico
- Sanchez Cuadrado Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36505 , F 126, S 8, H M 655747, I/A 1 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-28
Empresa: DESARROLLOS EMPRESARIALES MANISES SL
Administrador Unico
- Sanchez Cuadrado Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26236 , F 63, S 8, H M 472724, I/A 4 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-28
Empresa: INCORPORA LAVANDERIA INDUSTRIAL SL
Administrador Unico
- Sanchez Cuadrado Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31443 , F 140, S 8, H M 565976, I/A 2 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-28
Empresa: LOS CASTILLOS GESTION DEPORTIVA SL
Administrador Unico
- Sanchez Cuadrado Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29796 , F 145, S 8, H M 536103, I/A 2 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-28
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ CUADRADO JUAN
Mostramos los datos de SANCHEZ CUADRADO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ CUADRADO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos